NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA", v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA", v likvidaci (65956559) je Nadační fond. Sídlí na adrese Husovo náměstí 5, 38711 Katovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1999 NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA", v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA", v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA", v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 29 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65956559 | |
Jméno: | NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA" | |
Právní forma: | Nadační fond | 15.1.1999 |
Zapsána dne: | 15.1.1999 | |
Oznamujeme, že správní rada nadace NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA" v likvidaci, IČ: 65956559, se sídlem Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice rozhodla o zrušení nadace a nadace vstoupila ke dni 10.5.2023 do likvidace s tím, že likvidátorem byl jmenován Bc. Jindřich Zdráhal, datum nar. 14. ledna 1976, Říční 220, 387 11 Katovice. Vyzýváme případné věřitele, aby přihlásili své pohledávky písemně v sídle nadace, a to ve lhůtě do 3 měsíců a 2 týdnů od uveřejnění této výzvy ve veřejném rejstříku. | 10.6.2023 | |
Rozhodnutím správní rady ze dne 20.2.2023 byl zrušen nadační fond NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA" s likvidací a zvolen likvidátor Bc. Jindřich Zdráhal. | 10.5.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husovo náměstí 5, Katovice 38711, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Obecní úřad 5, Katovice 38711, Česká republika | 15.1.1999 - 6.1.2012 |
člen správní rady | Ing. Jan Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2014 |
Adresa | Na Břehu 298, 38711 Katovice |
místopředseda správní rady | Jiřina Karasová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 |
Adresa | Na Břehu 347, 38711 Katovice |
člen správní rady | Ing. Karel Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | Nádražní 152, 38711 Katovice |
člen správní rady | Ing. Jan Žák |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | arch. Dubského 977, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Karel Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Nádražní 152, 38711 Katovice |
člen správní rady | Ing. Jan Žák |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | arch. Dubského 977, 38601 Strakonice |
předseda správní rady | Ing. Karel Kuncipál |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Nádražní 27, 38711 Katovice |
místopředseda správní rady | Václav Veselka |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Na břehu 287, 38711 Katovice |
místopředseda správní rady | Václav Veselka |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Na břehu 287, 38711 Katovice |
člen správní rady | Ing. Jan Žák |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | arch. Dubského 977, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Karel Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Nádražní 152, 38711 Katovice |
předseda správní rady | Ing. Karel Kuncipál |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Nádražní 27, 38711 Katovice |
místopředseda správní rady | Jiřina Karasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 28.10.2015 |
Adresa | Na Břehu 347 , 38711 Katovice |
člen správní rady | Ing. Jan Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1999 do 17.8.2014 |
Adresa | Na Břehu 298, 38711 Katovice |
IČO: | 65956559 |
---|---|
Firma: | NADAČNÍ FOND "PAMĚTI NÁRODA", v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Katovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 3. 1997 |
Sídlo: | Husovo náměstí 5, Katovice 38711 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |