Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) (29265886) je Nadační fond. Sídlí na adrese náměstí 28. října 1104/17, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2011 Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29265886 | |
Jméno: | Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) | |
Právní forma: | Nadační fond | 2.2.2011 |
Zapsána dne: | 2.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí 28. října 1104/17, Brno 60200, Česká republika | 20.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Poštovská 455/8, Brno 60200, Česká republika | 5.11.2015 - 20.4.2017 |
Adresa: | Poštovská 8, Brno 60200, Česká republika | 2.2.2011 - 5.11.2015 |
člen správní rady | Mgr. Jakub Patočka |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Pod kaštany 2295/21, 61600 Brno |
člen správní rady | Mgr. Zuzana Vlasatá |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Šumavská 415/5, 60200 Brno |
člen správní rady | Daniel Kotecký |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Šrobárova 2218/46, 10000 Praha |
člen správní rady | Veronika Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Tábor 2331/12, 61600 Brno |
člen správní rady | Peter Tkáč |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Dlhá 20/3 , Kalná nad Hronom, |
člen správní rady | Josef Patočka |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 |
Adresa | Pod kaštany 2295/21, 61600 Brno |
Petr Pospíchal | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 22.8.2023 |
Adresa | Přístavní 285/14, 25088 Čelákovice |
Hana Holcnerová | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 22.8.2023 |
Adresa | Bezručova 664/25, 79001 Jeseník |
Matěj Stropnický | |
Ve funkci | od 24.7.2016 do 22.8.2023 |
Adresa | Seifertova 353/69, 13000 Praha |
člen správní rady | Mgr. Jan Šícha |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 do 22.8.2023 |
Adresa | Závěrka 551/1, 16900 Praha |
Petr Minařík | |
Ve funkci | od 23.7.2021 do 22.8.2023 |
Adresa | Opletalova 592/4, 60200 Brno |
Patrik Eichler | |
Ve funkci | od 14.9.2022 do 22.8.2023 |
Adresa | Rejskova 1980/4, 12000 Praha |
Patrik Eichler | |
Ve funkci | od 24.7.2020 do 14.9.2022 |
Adresa | Vašatova 1499, 27201 Kladno |
Petr Minařík | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 23.7.2021 |
Adresa | Ptašínského 310/7, 60200 Brno |
Patrik Eichler | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 24.7.2020 |
Adresa | Rozmarýnova 448, 54102 Trutnov |
Alexandra Tožičková | |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 20.4.2017 |
Adresa | Anglická 530/8, 12000 Praha |
Alexandra Tožičková | |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 20.4.2017 |
Adresa | Anglická 530/8, 12000 Praha |
Alexandra Uhlová | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 13.1.2017 |
Adresa | Anglická 530/8, 12000 Praha |
Alexandra Uhlová | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 13.1.2017 |
Adresa | Anglická 530/8, 12000 Praha |
Matěj Stropnický | |
Ve funkci | od 28.10.2014 do 24.7.2016 |
Adresa | Bořivojova 521/64, 13000 Praha |
člen | Ivan Štampach |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2011 do 28.10.2014 |
Adresa | Písecká 2023/18, 13000 Praha 3 |
člen | Jiří Pehe |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2011 do 28.10.2014 |
Adresa | U Lesa 336, 25090 Nové Jirny |
člen | Anna Šabatová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2011 do 28.10.2014 |
Adresa | Londýnská 7, 12000 Praha 2 |
člen | Jan Černý |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2011 do 28.10.2014 |
Adresa | Josefy Faimonové 2232/13, 62800 Brno |
člen | Táňa Fischerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2011 do 28.10.2014 |
Adresa | Ječná 29, 12000 Praha 2 |
člen | Vladimír Špidla |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2011 do 28.10.2014 |
Adresa | U Zeleného ptáka 2, 14800 Praha 4 |
IČO: | 29265886 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum (zkratka NF NDR) |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 2. 2011 |
Sídlo: | náměstí 28. října 1104/17, Brno 60200 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |