Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni v likvidaci (26401312) je Nadační fond. Sídlí na adrese Boženy Němcové 493/9, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 2005 Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 30. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 86 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26401312 | |
Jméno: | Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni | |
Právní forma: | Nadační fond | 30.11.2005 |
Zapsána dne: | 30.11.2005 | |
Dne 23.6.2020 rozhodli zakladatelé nadačního fondu o zrušení nadačního fondu a vstupu do likvidace ke dni 23.6.2020. | 30.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Boženy Němcové 493/9, Plzeň 32300, Česká republika | 23.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Boženy Němcové čp.493, č.or.9, Plzeň 32318, Česká republika | 30.11.2005 - 3.11.2010 |
člen správní rady | Mgr. Naděžda Potůčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Senecká 34, 33008 Zruč-Senec |
člen správní rady | Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | 288, 33014 Ledce |
člen správní rady | Marie Bočková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Karoliny Světlé 501/14, 32300 Plzeň |
předseda správní rady | Mgr. Kateřina Růžičková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Bolevecká 991/17, 30100 Plzeň |
člen správní rady | Věnceslava Čivišová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Plaská 1269/15, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Marie Bočková |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2007 do 23.10.2015 |
Adresa | K Pecím 9, 32317 Plzeň |
člen správní rady | Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2010 do 23.10.2015 |
Adresa | 288, 33014 Ledce |
předseda správní rady | Mgr. Kateřina Růžičková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 23.10.2015 |
Adresa | Bolevecká 991/17, 30100 Plzeň |
člen správní rady | Mgr. Naděžda Potůčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 23.10.2015 |
Adresa | Senecká 34, 33008 Zruč-Senec |
člen správní rady | Věnceslava Čivišová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 23.10.2015 |
Adresa | Plaská 1269/15, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Mgr. Jiří Preis |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 6.6.2012 |
Adresa | Macháčkova 876/2, 31800 Plzeň 3 |
člen správní rady | Ing. Zdeněk Eberle |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 6.6.2012 |
Adresa | Antonína Uxy 18, 30132 Plzeň |
předseda správní rady | Jan Tišer |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 6.6.2012 |
Adresa | Koterovská 93, 32600 Plzeň |
člen správní rady | Ivana Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 3.11.2010 |
Adresa | Arbesova 2/2, Brno-sever |
člen správní rady | Vratislav Henžlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 8.5.2007 |
Adresa | Boženy Němcové 578/13, 32318 Plzeň |
IČO: | 26401312 |
---|---|
Firma: | Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v Plzni v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 11. 2005 |
Sídlo: | Boženy Němcové 493/9, Plzeň 32300 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |