Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni (49779451) je Nadační fond. Sídlí na adrese Karlovarská 1210/99, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1999 Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 19. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 10 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49779451 | |
Jméno: | Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni | |
Právní forma: | Nadační fond | 19.5.1999 |
Zapsána dne: | 19.5.1999 | |
Zakladatelské právní jednání bylo přizpůsobeno ve smyslu ustanovení § 3049 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úpravě zakládací listiny dle občanského zákoníku. | 6.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karlovarská 1210/99, Plzeň 32300, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Karlovarská 99, Plzeň 32317, Česká republika | 19.5.1999 - 13.9.2016 |
člen správní rady | Mgr. Michaela Kefurtová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2022 |
Adresa | Na Čampuli 689, 33026 Tlučná |
člen správní rady | Mgr. Darina Starove |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2022 |
Adresa | Manětínská 1494/7, 32300 Plzeň |
předseda správní rady | Ing. Jaroslava Forejtová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2022 |
Adresa | Toužimská 1720/12, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Mgr. Michaela Kefurtová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 2.6.2022 |
Adresa | Na Čampuli 689, 33026 Tlučná |
předseda správní rady | Ing. Jaroslava Forejtová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 2.6.2022 |
Adresa | Toužimská 1720/12, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Ing. Stanislav Janczinský |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 2.6.2022 |
Adresa | 268, 33032 Kozolupy |
člen správní rady | Ing. Stanislav Janczinský |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 29.5.2019 |
Adresa | 268, 33032 Kozolupy |
člen správní rady | Mgr. Michaela Kefurtová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 29.5.2019 |
Adresa | Na Čampuli 689, 33026 Tlučná |
předseda správní rady | Ing. Jaroslava Forejtová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 29.5.2019 |
Adresa | Toužimská 1720/12, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Stanislav Janczinský |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2013 do 6.12.2016 |
Adresa | 268, 33032 Kozolupy |
člen správní rady | Michaela Kefurtová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2013 do 6.12.2016 |
Adresa | Na Čampuli 689, 33026 Tlučná |
předseda správní rady | Jaroslava Forejtová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2013 do 6.12.2016 |
Adresa | Toužimská 1720/12, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Stanislav Janczinský |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2013 do 6.12.2016 |
Adresa | 268, 33032 Kozolupy |
člen správní rady | Michaela Kefurtová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2013 do 6.12.2016 |
Adresa | Na Čampuli 689, 33026 Tlučná |
předseda správní rady | Jaroslava Forejtová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2013 do 6.12.2016 |
Adresa | Toužimská 1720/12, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Jaroslava Forejtová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2013 do 4.10.2013 |
Adresa | Toužimská 1720/12, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Mgr. Josef Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2009 do 10.7.2013 |
Adresa | Čechova 31, 30100 Plzeň |
člen správní rady | Ing. Pavel Zach |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2009 do 10.7.2013 |
Adresa | Nýřanská 6, 32300 Plzeň |
předseda správní rady | Ing. Jan Bříza |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2013 do 10.7.2013 |
Adresa | Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň |
předseda správní rady | Ing. Jan Bříza |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2009 do 28.6.2013 |
Adresa | Kralovická 77, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Ing. Jan Roubal |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1999 do 15.7.2009 |
Adresa | Sokolovská 65, 32314 Plzeň |
člen správní rady | Ing. Jan Bříza |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 15.7.2009 |
Adresa | Kralovická 77, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Miroslav Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 15.7.2009 |
Adresa | Zábělská 58, 31214 Plzeň |
člen správní rady | Ivana Sluková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1999 do 29.4.2003 |
Adresa | Kralovická 14, 32329 Plzeň |
člen správní rady | PaeDr. Jiří Týnovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1999 do 29.4.2003 |
Adresa | Nepomucká 37, 31700 Plzeň |
IČO: | 49779451 |
---|---|
Firma: | Nadační fond na podporu řemesel a služeb v Plzni |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 4. 1995 |
Sídlo: | Karlovarská 1210/99, Plzeň 32300 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |