Nadační fond MÚZY má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond MÚZY (26829207) je Nadační fond. Sídlí na adrese Jesenické nábřeží 805, 79376 Zlaté Hory. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2004 Nadační fond MÚZY má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond MÚZY nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond MÚZY na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 251 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26829207 | |
Jméno: | Nadační fond MÚZY | |
Právní forma: | Nadační fond | 10.4.2004 |
Zapsána dne: | 10.4.2004 |
Základní kapitál | neuvedeno | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 17.3.2006 - 8.12.2016 |
Adresa: | Sokolská 290, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 10.4.2004 - 17.3.2006 |
místopředseda správní rady | Mgr. Viera Palkovičová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2016 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
předseda správní rady | Ing. Jaroslav Kavický |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
člen správní rady | Pavla Benediktová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Jiřího Trnky 1151/5, 70900 Ostrava |
člen správní rady | Pavla Benediktová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 2.8.2024 |
Adresa | Nerudova 1182/29, 79001 Jeseník |
místopředseda správní rady | Mgr. Viera Palkovičová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2004 do 10.8.2016 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
předseda správní rady | Ing. Jaroslav Kavický |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2004 do 7.5.2016 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
člen správní rady | Pavla Benediktová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2004 do 11.11.2015 |
Adresa | 160, 79064 Vápenná |
IČO: | 26829207 |
---|---|
Firma: | Nadační fond MÚZY |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Zlaté Hory |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 2004 |
Sídlo: | Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory 79376 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |