Nadační fond Liga milosti má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Liga milosti (05304792) je Nadační fond. Sídlí na adrese 21, 36301 Hroznětín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2016 Nadační fond Liga milosti má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Liga milosti nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Liga milosti na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 8. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1407 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05304792 | |
Jméno: | Nadační fond svatého Václava a svaté Ludmily | |
Právní forma: | Nadační fond | 12.8.2016 |
Zapsána dne: | 12.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 21, Hroznětín 36301, Česká republika | 28.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Waldertova 669/4, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 26.3.2018 - 28.6.2023 |
Adresa: | Kamýcká 232/2a, Praha 16000, Česká republika | 12.8.2016 - 26.3.2018 |
Předseda správní rady | Gerardus Laurentius Sassen |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | K. Čapka 1102/3, 36001 Karlovy Vary |
Člen správní rady | Inna Aleksandrovna Sassen |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | K. Čapka 1102/3, 36001 Karlovy Vary |
Člen správní rady | Irén Koválycsuk |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | Modenská 663/5, 10900 Praha |
člen správní rady | Oleksii Sai |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2023 do 27.3.2024 |
Adresa | Hvozdíková 2574/13, 10600 Praha |
člen správní rady | Alla Shul |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2023 do 27.3.2024 |
Adresa | V dolině 1515/1c, 10100 Praha |
předseda správní rady | Anna Sai |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2023 do 27.3.2024 |
Adresa | Hvozdíková 2574/13, 10600 Praha |
člen správní rady | Evgeny Lantsov |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2019 do 20.2.2023 |
Adresa | Stroitelnaya 29/66 , Vidnoe |
Předseda správní rady | Yaroslav Petrov |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2018 do 20.2.2023 |
Adresa | Waldertova 669/4, 36001 Karlovy Vary |
člen správní rady | František Dlouhý |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2018 do 20.2.2023 |
Adresa | Hřbitovní 787, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
Člen správní rady | Važa Kiknavelidze |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2016 do 26.3.2018 |
Adresa | Lysolajská 156/2, 16500 Praha |
Předseda správní rady | Mykhaylo Tomenyuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2016 do 26.3.2018 |
Adresa | Plzeňská 51, 26712 Loděnice |
IČO: | 05304792 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Liga milosti |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Hroznětín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 8. 2016 |
Sídlo: | 21, Hroznětín 36301 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |