Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích v likvidaci (28829590) je Nadační fond. Sídlí na adrese 53, 50356 Hlušice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2012 Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 3. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 233 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28829590 | |
Jméno: | Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích | |
Právní forma: | Nadační fond | 8.3.2012 |
Zapsána dne: | 8.3.2012 | |
Rozhodnutím správní rady ze dne 28. 11. 2023 se nadační fond zrušuje s likvidací ke dni 1. 1. 2024 a je jmenován likvidátor. | 3.1.2024 |
Základní kapitál | peněžitý vklad 5 000,- Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 53, Hlušice 50356, Česká republika | 15.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | 53, Hlušice 50356, Česká republika | 8.3.2012 - 15.1.2018 |
člen správní rady | Jaroslav Trejbal |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | 35, 50356 Hlušice |
předseda správní rady | Ing. Zdeněk Přidal |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Nerudova 210/42, 50002 Hradec Králové |
člen správní rady | Ing. Lubomír Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Metličanská 1065, 50401 Nový Bydžov |
člen správní rady | Ing. Lubomír Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Metličanská 1065, 50401 Nový Bydžov |
člen správní rady | Jaroslav Trejbal |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | 35, 50356 Hlušice |
předseda správní rady | Ing. Zdeněk Přidal |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Šafaříkova 1243/2, 50002 Hradec Králové |
IČO: | 28829590 |
---|---|
Firma: | Nadační fond kostela sv. Václava a sv. Barbory v Hlušicích v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hlušice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 3. 2012 |
Sídlo: | 53, Hlušice 50356 |
---|
Provozování kulturních zařízení |