Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci (65080173) je Nadační fond. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 1999 Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 31 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65080173 | |
Jméno: | Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci | |
Právní forma: | Nadační fond | 25.3.1999 |
Zapsána dne: | 25.3.1999 | |
Nadační forn Kostel Sv. Václava se zrušuje z důvodu dosažení účelu, pro který byl zřízen. | 16.7.2013 | |
Nadační fond Kostel sv. Václava byl zřízen dle ust. § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, upravením statutu nadace "Kostel sv. Václava", registrované dne 28.1.1997 Okresním úřadem Chomutov pod č.j. 45/1997 - Na. Majetek nada ce k 30.11.1998 činil 211 628,40 Kč. | 25.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Obecní úřad, Výsluní čp. 14, PSČ 431 83 , Česká republika | 25.3.1999 |
---|
Člen | Milan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 do 18.5.2023 |
Adresa | 75, 43183 Výsluní |
Člen | Hana Rumpíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 do 18.5.2023 |
Adresa | 52, 43183 Výsluní |
Člen | Bohumil Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 do 18.5.2023 |
Adresa | Jana Opletala 1661/4, 43401 Most |
Předseda | Eliška Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 18.5.2023 |
Adresa | Vinné zahrady 1872, 43111 Jirkov |
Člen | Petr Husák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2021 do 18.5.2023 |
Adresa | Písečná 5025, 43004 Chomutov |
Člen | Eva Levá |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2021 do 18.5.2023 |
Adresa | 39, 43183 Výsluní |
Člen | Milan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 1.6.2022 |
Adresa | Růžová 5221, 43004 Chomutov |
Člen | Eva Levá |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2011 do 28.9.2021 |
Adresa | 39 , Výsluní |
Předseda | Eliška Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2011 do 8.9.2021 |
Adresa | Březenecká 4689, Chomutov |
Člen | Bohumil Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2011 do 26.7.2021 |
Adresa | Opletalova 1661, Most |
Člen | Milan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2011 do 16.7.2021 |
Adresa | 5. května 3713, Chomutov |
Člen | Hana Rumpíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2011 do 9.7.2021 |
Adresa | čp. 52 , Výsluní |
Člen | Petr Husák |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2011 do 29.4.2021 |
Adresa | Písečná 5025, Chomutov |
Předseda | Eliška Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2010 do 22.4.2011 |
Adresa | Březenecká 4689, Chomutov |
Člen | Milan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2010 do 22.4.2011 |
Adresa | 5. května 3713, Chomutov |
Člen | Eva Levá |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2010 do 22.4.2011 |
Adresa | 39 , Výsluní |
Člen | Petr Husák |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2010 do 22.4.2011 |
Adresa | Písečná 5025, Chomutov |
Člen | Hana Rumpíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2010 do 22.4.2011 |
Adresa | čp. 52 , Výsluní |
Člen | Bohumil Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2010 do 22.4.2011 |
Adresa | Opletalova 1661, Most |
Předseda správní rady | Eliška Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 30.1.2010 |
Adresa | Březenecká 4689, Chomutov |
Člen správní rady | Petr Husák |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 30.1.2010 |
Adresa | Písečná 5025, Chomutov |
Člen správní rady | Milan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 30.1.2010 |
Adresa | 5. května 3713, Chomutov |
Člen správní rady | Hana Klenotová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 30.1.2010 |
Adresa | 147, Výsluní |
Člen správní rady | Eva Levá |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 30.1.2010 |
Adresa | 39, Výsluní |
Člen správní rady | Pavlína Kotrbová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 30.1.2010 |
Adresa | č.p. 128, Výsluní |
Člen správní rady | Eliška Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 1.8.2006 |
Adresa | Březenecká 4689, Chomutov |
Člen správní rady | Eva Levá |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 1.8.2006 |
Adresa | , bytem Výsluní 39 |
Člen správní rady | Hana Klenotová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 1.8.2006 |
Adresa | , bytem Výsluní 147 |
Člen správní rady | Milan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 1.8.2006 |
Adresa | 5. května 3713, Chomutov |
Člen správní rady | Pavlína Kotrbová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2004 do 1.8.2006 |
Adresa | č.p. 128, Výsluní |
Předseda správní rady | Růžena Netoličková |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 1.8.2006 |
Adresa | , bytem Výsluní 216 |
Člen správní rady | MVDr. Jiří Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2003 do 5.3.2004 |
Adresa | , Třebíška E 17, Výsluní |
Člen správní rady | MVDr. Jiří Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 1.2.2003 |
Adresa | Slavíčkova 5, Ústí nad Labem |
IČO: | 65080173 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Kostel sv. Václava, v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Výsluní |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 1. 1997 |
Sídlo: | , |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |