Nadační fond JUHA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond JUHA (29280532) je Nadační fond. Sídlí na adrese 280, 68301 Dražovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2011 Nadační fond JUHA má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Nadační fond JUHA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond JUHA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29280532 | |
Jméno: | Nadační fond VRANOV | |
Právní forma: | Nadační fond | 1.6.2011 |
Zapsána dne: | 1.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 280, Dražovice 68301, Česká republika | 18.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 70, Vranov 66432, Česká republika | 1.6.2011 - 18.4.2023 |
člen | Robert Škarecký |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 |
Adresa | 277, 66432 Vranov |
místopředseda | Mgr. Ing. Eva Juhová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 |
Adresa | 280, 68301 Dražovice |
předseda | Ing. Marek Juha |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 |
Adresa | 280, 68301 Dražovice |
předseda | Ing. Marek Juha |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 do 18.4.2023 |
Adresa | 280, 68301 Dražovice |
místopředseda | Mgr. Petr Kotyza |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 18.4.2023 |
Adresa | 16, 66432 Vranov |
člen | Robert Škarecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 18.4.2023 |
Adresa | 277, 66432 Vranov |
předseda | Ing. Marek Juha |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2018 do 13.8.2021 |
Adresa | Jarní 898/52, 61400 Brno |
předseda | Ing. Marek Juha |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 13.6.2018 |
Adresa | 218, 66432 Vranov |
předseda | Ing. Marek Juha |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 13.6.2018 |
Adresa | 218, 66432 Vranov |
místopředseda | Mgr. Petr Kotyza |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 22.9.2016 |
Adresa | 16, 66432 Vranov |
místopředseda | Mgr. Petr Kotyza |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 22.9.2016 |
Adresa | 16, 66432 Vranov |
člen | Robert Škarecký |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | 277, 66432 Vranov |
předseda | Ing. Marek Juha |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | 218, 66432 Vranov |
IČO: | 29280532 |
---|---|
Firma: | Nadační fond JUHA |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Dražovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 6. 2011 |
Sídlo: | 280, Dražovice 68301 |
---|
Ostatní vzdělávání |
Činnosti ostatních organizací j. n. |