Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově "v likvidaci" (03829464) je Nadační fond. Sídlí na adrese Studentská 1198/11, 73601 Havířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 2015 Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 2. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03829464 | |
Jméno: | Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově | |
Právní forma: | Nadační fond | 24.2.2015 |
Zapsána dne: | 24.2.2015 | |
Rozhodnutím správní rady ze dne 9.12.2022 byl nadační fond zrušen s likvidací. | 5.1.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Studentská 1198/11, Havířov 73601, Česká republika | 24.2.2015 |
---|
mistopředseda správní rady | Mgr. David Málek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 |
Adresa | Na Stuchlíkovci 737, 73514 Orlová |
člen správní rady | Ing. Hana Juřicová |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 |
Adresa | Uzavřená 1847, 73934 Šenov |
člen správní rady | JUDr. Miroslav Pastucha |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 |
Adresa | Dlouhá třída 1550/107, 73601 Havířov |
předseda správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | Klidná 782/12, 73601 Havířov |
člen správní rady | Mgr. Daniel Vachtarčík |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 |
Adresa | Řadová 1091/18, 73601 Havířov |
předseda správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2022 do 22.5.2024 |
Adresa | 541, 73937 Horní Bludovice |
předseda správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 do 27.2.2022 |
Adresa | Studentská 1198/11, 73601 Havířov |
člen správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 do 25.2.2022 |
Adresa | 541, 73937 Horní Bludovice |
člen správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 do 17.2.2022 |
Adresa | Studentská 1198/11, 73601 Havířov |
předseda správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 do 8.10.2021 |
Adresa | Studentská 1198/11, 73601 Havířov |
člen správní rady | Mgr. Tomáš Szotkowski Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2016 do 8.10.2021 |
Adresa | Dlouhá třída 1404/50, 73601 Havířov |
člen správní rady | Mgr. Danuše Chrastecká |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 25.9.2018 |
Adresa | Svatopluka Čecha 547/2, 73601 Havířov |
předseda správní rady | PaedDr. Vladimíra Polášková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 25.9.2018 |
Adresa | Okrajová 1381/23, 73601 Havířov |
člen správní rady | Mgr. David Málek |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 25.9.2018 |
Adresa | Na Stuchlíkovci 737, 73514 Orlová |
místopředseda správní rady | RNDr. Karel Foniok |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 25.9.2018 |
Adresa | Studentská 1198/11, 73601 Havířov |
místopředseda správní rady | Mgr. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 9.9.2016 |
Adresa | Dvořákova 1258, 39301 Pelhřimov |
místopředseda správní rady | Mgr. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 3.8.2016 |
Adresa | Gogolova 919/2, 73601 Havířov |
člen správní rady | Mgr. Petra Tenčíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 22.3.2016 |
Adresa | 541, 73937 Horní Bludovice |
IČO: | 03829464 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově "v likvidaci" |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Havířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 2. 2015 |
Sídlo: | Studentská 1198/11, Havířov 73601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |