Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (28115490) je Nadační fond. Sídlí na adrese Pražská tř. 844/52, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2010 Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 5. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 125 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28115490 | |
Jméno: | Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje | |
Právní forma: | Nadační fond | 5.1.2010 |
Zapsána dne: | 5.1.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská tř. 844/52, České Budějovice 37004, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská tř. 52 b, České Budějovice 37004, Česká republika | 5.1.2010 - 14.9.2016 |
předseda | Ing. Milan Raba |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | 18, 38716 Štěchovice |
místopředseda | Ing. Martin Sviták |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | 244, 38203 Holubov |
člen | Mgr. Jiří Pešek |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | N. Frýda 1246/2, 37005 České Budějovice |
člen | Ing. Lubomír Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | K. V. Raise 788/15, 37008 České Budějovice |
člen | Ing. Ota Šmejkal |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Jiráskova 237, 38601 Strakonice |
člen | Mgr. Milan Hořava |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Jivenská 753/23, 37371 Rudolfov |
člen správní rady | Ing. Pavel Rožboud |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 do 19.10.2023 |
Adresa | Borovského 550, 37382 Včelná |
místopředseda správní rady | Ing. Milan Raba |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | 18, 38716 Štěchovice |
člen správní rady | Ing. Ota Šmejkal |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | Jiráskova 237, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Miroslav Ďuriš |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | Nádražní 70, 37382 Včelná |
člen správní rady | Ing. Lubomír Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | K. V. Raise 788/15, 37008 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Martin Sviták |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | 244, 38203 Holubov |
předseda správní rady | Mgr. Zdeněk Kala MBA |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 15.3.2022 |
Adresa | K Úsilnému 2550/26, 37010 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Martin Sviták |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | 244, 38203 Křemže |
člen správní rady | Ing. Lubomír Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | K.V.Raise 15, 37008 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Miroslav Ďuriš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | Nádražní 70, 37382 Včelná |
člen správní rady | Ing. Ota Šmejkal |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | Jiráskova 237, 38601 Strakonice |
předseda správní rady | Mgr. Zdeněk Kala MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | K Úsilnému 26, 37010 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Ota Šmejkal |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | Jiráskova 237, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Miroslav Ďuriš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | Nádražní 70, 37382 Včelná |
člen správní rady | Ing. Martin Sviták |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | 244, 38203 Křemže |
člen správní rady | Ing. Lubomír Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | K.V.Raise 15, 37008 České Budějovice |
předseda správní rady | Mgr. Zdeněk Kala MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | K Úsilnému 26, 37010 České Budějovice |
místopředseda správní rady | Ing. Milan Raba |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 1.8.2016 |
Adresa | 18, 38716 Volenice |
místopředseda správní rady | Ing. Milan Raba |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 1.8.2016 |
Adresa | 18, 38716 Volenice |
IČO: | 28115490 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 1. 2010 |
Sídlo: | Pražská tř. 844/52, České Budějovice 37004 |
---|
Ostatní vzdělávání j. n. |
Ambulantní nebo terénní sociální služby |