Nadační fond Gymnázia Vodňany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Gymnázia Vodňany (60650729) je Nadační fond. Sídlí na adrese Bavorovská 1046, 38901 Vodňany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 1999 Nadační fond Gymnázia Vodňany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Gymnázia Vodňany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Gymnázia Vodňany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 18. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 60 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60650729 | |
Jméno: | Nadační fond Gymnázia Vodňany | |
Právní forma: | Nadační fond | 18.2.1999 |
Zapsána dne: | 18.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bavorovská 1046, Vodňany 38901, Česká republika | 6.12.2016 |
---|
člen správní rady | Mgr. Milena Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2020 |
Adresa | Štítného 585, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Mgr. Petra Kochrdová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Na Chmelničkách 678, 39811 Protivín |
předseda správní rady | Soňa Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | 51, 38901 Stožice |
předseda správní rady | Soňa Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 1.3.2023 |
Adresa | Výstavní 1044, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Mgr. Petra Kochrdová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2020 do 22.2.2023 |
Adresa | Na Chmelničkách 580, 39811 Protivín |
člen správní rady | Jana Schacherlová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 6.10.2020 |
Adresa | Vinařického 629, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Petra Dudáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 6.10.2020 |
Adresa | Písecká 36, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Jana Schacherlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Vinařického 629, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Jana Schacherlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Vinařického 629, 38901 Vodňany |
předseda správní rady | Soňa Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2005 do 6.10.2016 |
Adresa | Výstavní 1044, 38901 Vodňany |
předseda správní rady | Soňa Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2005 do 6.10.2016 |
Adresa | Výstavní 1044, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Jitka Bernklauová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2005 do 5.3.2013 |
Adresa | Šumavská 111/II, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Iveta Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2005 do 30.10.2007 |
Adresa | Smetanova 854, 38901 Vodňany |
člen správní rady | Ing. Naděžda Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1999 do 7.4.2005 |
Adresa | 114, Chelčice |
člen správní rady | Pavla Žílová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1999 do 7.4.2005 |
Adresa | Brandlova 1562/13, Praha 4 |
předseda správní rady | Jitka Egertová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1999 do 7.4.2005 |
Adresa | Štítného 974, 38901 Vodňany |
IČO: | 60650729 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Gymnázia Vodňany |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Vodňany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 12. 1994 |
Sídlo: | Bavorovská 1046, Vodňany 38901 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |