Nadační fond Czechitas má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Czechitas (17552893) je Nadační fond. Sídlí na adrese Krakovská 583/9, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2022 Nadační fond Czechitas má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Czechitas nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Czechitas na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 9. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 2193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17552893 | |
Jméno: | Nadační fond Czechitas. | |
Právní forma: | Nadační fond | 20.9.2022 |
Zapsána dne: | 20.9.2022 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krakovská 583/9, Praha 11000, Česká republika | 7.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Václavské náměstí 837/11, Praha 11000, Česká republika | 20.9.2022 - 7.8.2024 |
Předsedkyně správní rady | doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2023 |
Adresa | Tábor 2858/43b, 61200 Brno |
člen | Ing. Mgr. Dita Formánková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | K dobré vodě 144/16, 15400 Praha |
člen | Monika Ptáčníková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Venhudova 1621/12, 61400 Brno |
člen | Luděk Roleček |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | 17. listopadu 682, 56601 Vysoké Mýto |
člen | Olga Maximová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Lúčky 55 , Zalužice |
člen | doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 do 14.11.2023 |
Adresa | Tábor 2858/43b, 61200 Brno |
předseda správní rady | Mgr. Ondřej Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 do 14.11.2023 |
Adresa | Letohradská 755/50, 17000 Praha |
IČO: | 17552893 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Czechitas |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 9. 2022 |
Sídlo: | Krakovská 583/9, Praha 11000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |