Nadační fond Arnošta Lustiga má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Arnošta Lustiga (09549609) je Nadační fond. Sídlí na adrese Drtinova 557/10, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2020 Nadační fond Arnošta Lustiga má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Arnošta Lustiga nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Arnošta Lustiga na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1851 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09549609 | |
Jméno: | Nadační fond Arnošta Lustiga | |
Právní forma: | Nadační fond | 29.9.2020 |
Zapsána dne: | 29.9.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Drtinova 557/10, Praha 15000, Česká republika | 29.9.2020 |
---|
předsedkyně správní rady | Eva Lustigová |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2020 |
Adresa | Všehrdova 444/3, 11800 Praha |
člen správní rady | Josef Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | V olšinách 1324/17, 10000 Praha |
člen správní rady | Milena Pelová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | nám. Jana Opletala 28, 27204 Kladno |
člen správní rady | Josef Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2020 do 17.5.2024 |
Adresa | 5, 25701 Popovice |
člen správní rady | Petr Zahradník |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2020 do 2.3.2023 |
Adresa | Korunní 810/104, 10100 Praha |
IČO: | 09549609 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Arnošta Lustiga |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 9. 2020 |
Sídlo: | Drtinova 557/10, Praha 15000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |