Nadační fond ARCUS, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond ARCUS, v likvidaci (61386103) je Nadační fond. Sídlí na adrese Josefská 34/6, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 12. 1998 Nadační fond ARCUS, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond ARCUS, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond ARCUS, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 12. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 65 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61386103 | |
Jméno: | Nadační fond ARCUS | |
Právní forma: | Nadační fond | 16.12.1998 |
Zapsána dne: | 16.12.1998 | |
Správní rady rozhodla o zrušení Nadační fond ARCUS s likvidací ke dni 1.11.2024. | 10.2.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.12.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Josefská 34/6, Praha 11800, Česká republika | 21.8.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Letenská 120/5, Praha 11800, Česká republika | 16.12.1998 - 21.8.2002 |
člen správní rady | ing. arch. Jiří Merger |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 do 10.2.2024 |
Adresa | Kotorská 1572/18, 14000 Praha |
člen správní rady | Ing.arch. Alexander Gjurič |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 do 10.2.2024 |
Adresa | Na Šafránce 1805/28, 10100 Praha |
místopředseda správní rady | ing. arch. Jan Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 10.2.2024 |
Adresa | Purkyňova 2050/11, 11000 Praha |
člen správní rady | Ing. arch. Petr Nacházel |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2016 do 10.2.2024 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 729/31, 15000 Praha |
člen správní rady | Ing. arch. Michal Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 do 10.2.2024 |
Adresa | Jizerská 2940/55, 40011 Ústí nad Labem |
předseda správní rady | Ing. arch. Josef Kiszka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 do 7.11.2022 |
Adresa | Klidná 697/5, 73601 Havířov |
člen správní rady | ing. arch. Jiří Merger |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2009 do 15.2.2021 |
Adresa | Kotorská 1572/18, 14000 Praha |
člen správní rady | Ing.arch. Alexander Gjurič |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2000 do 15.2.2021 |
Adresa | Na Šafránce 1805/28, 10100 Praha |
předseda správní rady | Ing. arch. Josef Kiszka |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1998 do 2.3.2018 |
Adresa | Klidná 697/5, 73601 Havířov |
místopředseda správní rady | ing. arch. Jan Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2009 do 11.11.2016 |
Adresa | Purkyňova 2050/11, 11000 Praha |
člen správní rady | Ing. arch. Michal Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2009 do 29.10.2016 |
Adresa | Jizerská 2940/55, 40011 Ústí nad Labem |
člen správní rady | Ing. arch. Petr Nacházel |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2009 do 8.6.2016 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 729/31, 15000 Praha |
člen správní rady | ing. arch. Jan Línek |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2000 do 19.5.2009 |
Adresa | Kupeckého 761/5, 14900 Praha |
místopředseda správní rady | ing. arch. Jan Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1998 do 19.5.2009 |
Adresa | Krocínova 333/3, 11000 Praha |
člen správní rady | ing. arch. Petr Hrůša |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1998 do 19.5.2009 |
Adresa | Meluzínova 3785/23, 61500 Brno |
člen správní rady | Ing. arch. Martin Peterka |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1998 do 19.5.2009 |
Adresa | Na Babě 2096/36, 16000 Praha |
člen správní rady | ing. arch. Jan Štípek |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1998 do 3.10.2000 |
Adresa | Petrská 1135/10, 11000 Praha |
člen správní rady | ing. arch. Tomáš Zlámal |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1998 do 3.10.2000 |
Adresa | Veselá 173/2, 60200 Brno |
IČO: | 61386103 |
---|---|
Firma: | Nadační fond ARCUS, v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 10. 1994 |
Sídlo: | Josefská 34/6, Praha 11800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |