NADAČNÍ FOND - A, nadační fond v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NADAČNÍ FOND - A, nadační fond v likvidaci (26272164) je Nadační fond. Sídlí na adrese U Gemini 360, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2001 NADAČNÍ FOND - A, nadační fond v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NADAČNÍ FOND - A, nadační fond v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NADAČNÍ FOND - A, nadační fond v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 249 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26272164 | |
Jméno: | NADAČNÍ FOND - A, nadační fond | |
Právní forma: | Nadační fond | 17.12.2001 |
Zapsána dne: | 17.12.2001 | |
Rozhodnutím správní rady nadačního fondu ze dne 27.12.2022 bylo s účinností ke dni 1.1.2023 rozhodnuto o zrušení nadačního fondu s likvidací a jmenován likvidátor. | 1.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Gemini 360, Zlín 76001, Česká republika | 31.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkovo nábřeží 2567, Zlín 76163, Česká republika | 17.12.2001 - 31.10.2013 |
člen správní rady | Josef Kameník |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2014 |
Adresa | 441, 66403 Podolí |
člen správní rady | Jana Stodůlková |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2014 |
Adresa | Želechovická 215, 76001 Zlín |
předseda správní rady | Pavel Stodůlka |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2014 |
Adresa | Želechovická 215, 76001 Zlín |
člen | MVDr. Josef Kameník |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 28.3.2014 |
Adresa | 441, 66403 Podolí |
člen | Jana Stodůlková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 28.3.2014 |
Adresa | Želechovická 215, 76001 Zlín |
předseda | MUDr. Pavel Stodůlka |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 31.10.2013 |
Adresa | Hluboká 4148, 76001 Zlín |
člen | MVDr. Josef Kameník |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 31.10.2013 |
Adresa | Švestková 4099, 76701 Kroměříž |
člen | JUDr. Milan Holomek |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 31.10.2013 |
Adresa | Hradská 5291, 76001 Zlín |
předseda | MUDr. Pavel Stodůlka |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 31.10.2013 |
Adresa | Želechovická 215, 76001 Zlín |
člen | JUDr. Milan Holomek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 31.10.2013 |
Adresa | Havlíčkova 1144, 76302 Zlín |
člen | JUDr. Milan Holomek |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 25.5.2006 |
Adresa | Luční 4586, 76001 Zlín |
JUDr. Milan Holomek | |
Ve funkci | od 17.12.2001 do 15.3.2002 |
Adresa | Luční 4586, 76001 Zlín |
MVDr. Josef Kameník | |
Ve funkci | od 17.12.2001 do 15.3.2002 |
Adresa | Švestková 4099, 76701 Kroměříž |
MUDr. Pavel Stodůlka | |
Ve funkci | od 17.12.2001 do 15.3.2002 |
Adresa | Hluboká 4148, 76001 Zlín |
IČO: | 26272164 |
---|---|
Firma: | NADAČNÍ FOND - A, nadační fond v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 12. 2001 |
Sídlo: | U Gemini 360, Zlín 76001 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |