Nadační fond a Institut Pavla Šmoka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond a Institut Pavla Šmoka (60459841) je Nadační fond. Sídlí na adrese Údolní 212/1, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 1999 Nadační fond a Institut Pavla Šmoka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond a Institut Pavla Šmoka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond a Institut Pavla Šmoka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60459841 | |
Jméno: | Nadační fond Pavla Šmoka | |
Právní forma: | Nadační fond | 12.3.1999 |
Zapsána dne: | 12.3.1999 | |
Nadace Pavla Šmoka byla založena 1.října 1994 uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem pro Prahu 8 pod čj. 94/34893/306. | 12.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Údolní 212/1, Praha 14700, Česká republika | 9.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Chrudimská 2267/3, Praha 13000, Česká republika | 15.11.2016 - 9.3.2022 |
Adresa: | Chrudimská 3, Praha 3 13000, Česká republika | 12.3.1999 - 15.11.2016 |
předseda správní rady | Mgr. Ladislava Dunovská Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2022 |
Adresa | Slunečná 653, 33021 Líně |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Dedková |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2022 |
Adresa | U tvrze 667/40, 10800 Praha |
člen správní rady | PhDr. Lucie Kocourková |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2022 |
Adresa | Vladislavova 1382/14, 11000 Praha |
Jiří Opěla | |
Ve funkci | od 12.4.2016 do 9.3.2022 |
Adresa | Zdíkovská 2956/66, 15000 Praha |
Helena Kazárová | |
Ve funkci | od 15.11.2016 do 9.3.2022 |
Adresa | Vyšehrad 163, 38101 Český Krumlov |
Pavel Šmok | |
Ve funkci | od 15.11.2016 do 22.11.2016 |
Adresa | 274, 56163 Nekoř |
Pavel Šmok | |
Ve funkci | od 15.11.2016 do 22.11.2016 |
Adresa | 274, 56163 Nekoř |
Pavel Šmok | |
Ve funkci | od 12.3.1999 do 15.11.2016 |
Adresa | Široká 20, 11000 Praha 1 |
Helena Kazárová | |
Ve funkci | od 16.8.2013 do 15.11.2016 |
Adresa | Vyšehrad 163, 38101 Český Krumlov |
Pavel Šmok | |
Ve funkci | od 12.3.1999 do 15.11.2016 |
Adresa | Široká 20, 11000 Praha 1 |
Helena Kazárová | |
Ve funkci | od 16.8.2013 do 15.11.2016 |
Adresa | Vyšehrad 163, 38101 Český Krumlov |
Jiří Opěla | |
Ve funkci | od 12.3.1999 do 12.4.2016 |
Adresa | Zdíkovská 66, 15000 Praha 5 |
Helena Kazárová | |
Ve funkci | od 12.3.1999 do 16.8.2013 |
Adresa | Tehovská 70, Praha 1O |
IČO: | 60459841 |
---|---|
Firma: | Nadační fond a Institut Pavla Šmoka |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 10. 1994 |
Sídlo: | Údolní 212/1, Praha 14700 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |