Nadace SYNER má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace SYNER (25419790) je Nadace. Sídlí na adrese Rumunská 655/9, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2000 Nadace SYNER má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace SYNER nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace SYNER na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 8. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 56 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25419790 | |
Jméno: | Nadace SYNER | |
Právní forma: | Nadace | 17.8.2000 |
Zapsána dne: | 17.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rumunská 655/9, Liberec 46001, Česká republika | 12.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Rumunská 655/9, Liberec 4 46001, Česká republika | 17.8.2000 - 12.2.2016 |
předseda správní rady | Jana Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Klostermannova 714/12, 46001 Liberec |
člen správní rady | Iva Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2021 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec |
člen správní rady | Eva Syrovátková |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2021 |
Adresa | Vřesová 114, 46015 Liberec |
předseda správní rady | Jana Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 do 29.4.2023 |
Adresa | Klostermannova 714/12, 46001 Liberec |
člen správní rady | Eva Syrovátková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 31.3.2021 |
Adresa | Vřesová 114, 46015 Liberec |
člen správní rady | Iva Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 31.3.2021 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec |
předseda správní rady | Mgr. Vítězslav Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 2.3.2018 |
Adresa | Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
předseda správní rady | Mgr. Vítězslav Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 2.3.2018 |
Adresa | Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
člen správní rady | Iva Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2009 do 12.2.2016 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec 16 |
člen správní rady | Eva Syrovátková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2009 do 12.2.2016 |
Adresa | Vřesová 114, 46015 Liberec 16 |
předseda správní rady | Mgr. Vítězslav Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2013 do 12.2.2016 |
Adresa | Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
předseda správní rady | Mgr. Vítězslav Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2009 do 8.8.2013 |
Adresa | Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
člen správní rady | Eva Syrovátková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 10.10.2009 |
Adresa | Vřesová 114, 46015 Liberec 16 |
předseda správní rady | Mgr. Vítězslav Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 10.10.2009 |
Adresa | Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
člen správní rady | Iva Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 10.10.2009 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec 16 |
Člen správní rady | Iva Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2000 do 12.3.2009 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec 16 |
Člen správní rady | Eva Syrovátková |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2000 do 12.3.2009 |
Adresa | Vřesová 114, 46015 Liberec 16 |
Člen a předseda | Ing. Jaroslav Mejstřík |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2002 do 12.3.2009 |
Adresa | Vřesová 132, 46015 Liberec 16 |
předseda správní rady | Ing. Jaroslav Mejstřík |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 12.3.2009 |
Adresa | Vřesová 132, 46015 Liberec 16 |
člen správní rady | Iva Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 12.3.2009 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec 16 |
člen správní rady | Eva Syrovátková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 12.3.2009 |
Adresa | Vřesová 114, 46015 Liberec 16 |
Předseda správní rady | Mgr. Ervín Scholze |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2001 do 4.6.2002 |
Adresa | Letná 419/28, Liberec 12 |
Předseda správní rady | Pavel Harvánek |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2000 do 13.6.2001 |
Adresa | Masarykova 30, 46001 Liberec 1 |
IČO: | 25419790 |
---|---|
Firma: | Nadace SYNER |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 8. 2000 |
Sídlo: | Rumunská 655/9, Liberec 46001 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |