Nadace Šance 21. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Šance 21. (26980738) je Nadace. Sídlí na adrese , Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 9. 2005 Nadace Šance 21. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace Šance 21. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Šance 21. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 9. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 285 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26980738 | |
Jméno: | Nadace Šance 21. | |
Právní forma: | Nadace | 7.9.2005 |
Zapsána dne: | 7.9.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dukelská 78, Brno 61400, Česká republika | 7.9.2005 |
---|
člen správní rady | MUDr. Lia Frantalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 |
Adresa | Družstevní 3, 53854 Luže |
předseda správní rady | Ing. Marek Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 |
Adresa | Dukelská třída 472/78, 61400 Brno |
člen správní rady | PhDr. Marcela Vandrová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 |
Adresa | Hlavní 122, 66446 Radostice |
člen správní rady | PhDr. Marcela Vandrová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 do 16.7.2021 |
Adresa | Hlavní 122, 66446 Radostice |
předseda správní rady | Ing. Marek Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 do 15.10.2016 |
Adresa | Dukelská 78, 61400 Brno |
IČO: | 26980738 |
---|---|
Firma: | Nadace Šance 21. |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 9. 2005 |
Sídlo: | , Brno |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |