Nadace Sabarsky - Sonnberger má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Sabarsky - Sonnberger (26070383) je Nadace. Sídlí na adrese Široká 71, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 2003 Nadace Sabarsky - Sonnberger má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Nadace Sabarsky - Sonnberger nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Sabarsky - Sonnberger na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 12. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26070383 | |
Jméno: | Nadace Sabarsky - Sonnberger | |
Právní forma: | Nadace | 30.12.2003 |
Zapsána dne: | 30.12.2003 | |
Nadace Sabarsky - Sonnberger se sídlem Český Krumlov, Široká ul. 71, PSČ 381 01, IČ 26 07 03 83 je v důsledku sloučení právním nástupcem zaniklé Nadace. Stiftung . Foundation Egon Schiele se sídlem Český Krumlov, Široká 71, PSČ 381 01, IČ 25 19 06 10, zap sané dosud v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu N, vložce 90. | 1.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Široká 71, Český Krumlov 38101, Česká republika | 11.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Široká ul. 71, Český Krumlov 38101, Česká republika | 30.12.2003 - 6.1.2012 |
člen správní rady | Mgr. Hana Lazarowitz Jirmusová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 |
Adresa | Široká 72, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Mgr. Hana Lazarowitz Jirmusová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2013 |
Adresa | 1, 34021 Týnec |
člen správní rady | Alena Jungwirthová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2013 |
Adresa | Za Nádražím 218, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Ing. Miroslav Reitinger |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2015 |
Adresa | Rožmberská 596, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Mgr. Hana Lazarowitz Jirmusová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2013 do 3.8.2016 |
Adresa | 1, 34021 Týnec |
člen správní rady | ing. Miroslav Reitinger |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 26.6.2015 |
Adresa | Široká 77, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Mgr. Dana Kuchtová |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2008 do 27.11.2013 |
Adresa | Soukenická 37, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Mgr. Hana Jirmusová |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2008 do 27.11.2013 |
Adresa | Husova 12, 37001 České Budějovice |
člen správní rady | ing. Miroslav Reitinger |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2008 do 11.11.2013 |
Adresa | Široká 77, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | JUDr. František Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 29.2.2008 |
Adresa | Plešivec 352, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Mgr. Hana Jirmusová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 29.2.2008 |
Adresa | Husova 12, 37001 České Budějovice |
člen správní rady | ing. Miroslav Reitinger |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 29.2.2008 |
Adresa | Široká 77, 38101 Český Krumlov |
IČO: | 26070383 |
---|---|
Firma: | Nadace Sabarsky - Sonnberger |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 12. 2003 |
Sídlo: | Široká 71, Český Krumlov 38101 |
---|
Umělecká tvorba |
Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti |