Nadace Progresus spolu má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Progresus spolu (14166682) je Nadace. Sídlí na adrese Václavské náměstí 2132/47, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 2022 Nadace Progresus spolu má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace Progresus spolu nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Progresus spolu na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 2. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 2059 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14166682 | |
Jméno: | Nadace Progresus spolu | |
Právní forma: | Nadace | 7.2.2022 |
Zapsána dne: | 7.2.2022 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 2132/47, Praha 11000, Česká republika | 7.2.2022 |
---|
Místopředseda správní rady | JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons) |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Kabátníkova 219/7, 60200 Brno |
Místopředseda správní rady | P. Mgr. Miroslav Martiš |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Petra Slezáka 546/7, 18600 Praha |
Předseda správní rady | Lukáš Foral |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | K lužinám 66, 33008 Zruč-Senec |
Místopředseda správní rady | Dana Kryńska |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | Linhartova 1287/6, 15000 Praha |
Místopředseda správní rady | JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | Kabátníkova 219/7, 60200 Brno |
Předseda správní rady | Lukáš Foral |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | K lužinám 66, 33008 Zruč-Senec |
Místopředseda správní rady | Ivana Hančíková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2022 do 25.10.2022 |
Adresa | Šafaříkova 167/6, 12000 Praha |
Místopředseda správní rady | Ivana Hančíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 do 11.5.2022 |
Adresa | náměstí Jiřího z Poděbrad 1561/9, 13000 Praha |
IČO: | 14166682 |
---|---|
Firma: | Nadace Progresus spolu |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 2022 |
Sídlo: | Václavské náměstí 2132/47, Praha 1 11000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |