Nadace na pomoc zvířatům má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace na pomoc zvířatům (25817981) je Nadace. Sídlí na adrese Ukrajinská 1536/28, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1998 Nadace na pomoc zvířatům má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace na pomoc zvířatům nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace na pomoc zvířatům na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 7. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 8 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25817981 | |
Jméno: | Nadace na pomoc zvířatům | |
Právní forma: | Nadace | 27.7.1998 |
Zapsána dne: | 27.7.1998 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ukrajinská 1536/28, Ostrava 70800, Česká republika | 6.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Ukrajinská 1536/28, Ostrava 70800, Česká republika | 27.7.1998 - 6.10.2015 |
člen správní rady | Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | náměstí Družby 1214/3, 70800 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Vladimír Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | Sklopčická 595, 72526 Ostrava |
člen správní rady | Tomáš Čichoň |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | V Zahradách 2053/120, 70800 Ostrava |
předseda správní rady | Jan Toms |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | Josefa Lady 2428/8, 70200 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Dagmar Koniariková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | Hornopolní 2637/24, 70200 Ostrava |
člen správní rady | Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 do 14.2.2024 |
Adresa | náměstí Družby 1214/3, 70800 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Vladimír Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 do 14.2.2024 |
Adresa | Sklopčická 595, 72526 Ostrava |
člen správní rady | Tomáš Čichoň |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 do 14.2.2024 |
Adresa | V Zahradách 2053/120, 70800 Ostrava |
člen správní rady | Tomáš Čichoň |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 10.2.2024 |
Adresa | V Zahradách 2053/120, 70800 Ostrava |
předseda správní rady | Jan Toms |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2016 do 10.2.2024 |
Adresa | Josefa Lady 2428/8, 70200 Ostrava |
člen správní rady | Markéta Nytrová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2023 do 10.2.2024 |
Adresa | Břidličná 777, 74285 Vřesina |
člen správní rady | Ing. Vladimír Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2020 do 10.2.2024 |
Adresa | Sklopčická 595, 72526 Ostrava |
člen správní rady | Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2020 do 10.2.2024 |
Adresa | náměstí Družby 1214/3, 70800 Ostrava |
člen správní rady | Markéta Nytrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2023 do 8.2.2023 |
Adresa | Patrice Lumumby 2263/2, 70030 Ostrava |
člen správní rady | Markéta Dedková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2020 do 2.2.2023 |
Adresa | Patrice Lumumby 2263/2, 70030 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Marie Parmová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 24.1.2020 |
Adresa | Vdovská 761/17, 71200 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Vladimír Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 24.1.2020 |
Adresa | Sklopčická 595, 72526 Ostrava |
člen správní rady | Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 24.1.2020 |
Adresa | náměstí Družby 1214/3, 70800 Ostrava |
předseda správní rady | Jan Toms |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 24.6.2016 |
Adresa | Petřvaldská 99/200, 71500 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Vladimír Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 24.10.2015 |
Adresa | Sklopčická 595, 72526 Ostrava |
předseda správní rady | Ing. Tomáš Macura |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 24.10.2015 |
Adresa | Na Bunčáku 1086/10, 71000 Ostrava |
člen | Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1999 do 24.10.2015 |
Adresa | náměstí Družby 1214/3, 70800 Ostrava |
Člen | Ing. Marie Parmová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1998 do 24.10.2015 |
Adresa | Vdovská 761/17, 71200 Ostrava |
předseda správní rady | Ing. Tomáš Macura |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2009 do 17.7.2015 |
Adresa | Na Bunčáku 1086/10, 71000 Ostrava |
člen správní rady | Ing. Luboš Zábojník |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2009 do 15.6.2011 |
Adresa | Hlavní třída 1023/55, 70800 Ostrava |
Předseda | Ing. Luboš Zábojník |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 20.2.2009 |
Adresa | Hlavní třída 1023/55, 70800 Ostrava |
Člen | Ing. Tomáš Macura |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 20.2.2009 |
Adresa | Na Bunčáku 1086/10, 71000 Ostrava |
Člen | Ing. Vladimír Lasák |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1998 do 20.2.2009 |
Adresa | Hlavní tř. , Ostrava - Poruba |
člen | Ing. Luboš Zábojník |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1999 do 19.5.2004 |
Adresa | Hlavní třída 1023/55, 70800 Ostrava |
Člen | Ing. Milan Balabán |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1998 do 19.5.2004 |
Adresa | Buková 238/8, 72400 Ostrava |
Předseda | Ing. Tomáš Macura |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1998 do 19.5.2004 |
Adresa | Na Bunčáku 1086/10, 71000 Ostrava |
IČO: | 25817981 |
---|---|
Firma: | Nadace na pomoc zvířatům |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 7. 1998 |
Sídlo: | Ukrajinská 1536/28, Ostrava 70800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |