Nadace Jihočeské cyklostezky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Jihočeské cyklostezky (26080320) je Nadace. Sídlí na adrese B. Němcové 49/3, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2004 Nadace Jihočeské cyklostezky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace Jihočeské cyklostezky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Jihočeské cyklostezky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 107 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26080320 | |
Jméno: | Nadace Jihočeské cyklostezky | |
Právní forma: | Nadace | 24.11.2004 |
Zapsána dne: | 24.11.2004 | |
V souladu s projektem rozdělení odštěpením ze dne 30.6.2015 přešla z rozdělované společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ 25171216, se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicíc h, v oddíle a vložce B 892, která byla zakladatelkou Nadace Jihočeské cyklostezky, IČ 260 80 320, sídlem B. Němcové 49/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, zapsané v nadačním rejstříku N 107 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dál e jen nadace), na nástupnickou společnost GW JIHOTRANS a.s., IČ 04356411, se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle a vložce B 2293, část jmění rozdělované společnosti, jejíž součástí je, kromě dalšího majetku a závazků, vklad zřizovatele do nadačního jmění nadace ve výši 20.000,-Kč. Nástupnická společnost GW JIHOTRANS a.s., IČ 04356411, se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, zapsaná ve veřej ném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle a vložce B 2293, vstoupila, v důsledku uvedeného rozdělení odštěpením, do postavení zakladatele nadace namísto ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ 25171216, se sídlem v Českých Budějovicích, Pekár enská 255/77, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle a vložce B zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle a vložce B zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajský m soudem v Českých Budějovicích, v oddíle a vložce B 892. | 24.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | B. Němcové 49/3, České Budějovice 37001, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | B.Němcové 49/3, České Budějovice 37001, Česká republika | 30.6.2006 - 6.12.2016 |
Adresa: | Česká 141/66, České Budějovice 37001, Česká republika | 12.8.2005 - 30.6.2006 |
Adresa: | Husova 5, České Budějovice 37005, Česká republika | 24.11.2004 - 12.8.2005 |
místopředseda správní rady | Mgr. Michal Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 |
Adresa | Pod Vodárnou 349, 37333 Nové Hrady |
člen správní rady | Ing. Michaela Kalousková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2023 |
Adresa | Dukelská 621/4, 39102 Sezimovo Ústí |
člen správní rady | Bc. Miloš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2023 |
Adresa | 6, 38001 Dačice |
člen správní rady | Ing. Pavel Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2023 |
Adresa | Táboritská 1102, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Ing. Michal Šindelíř |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 479, 37367 Borek |
člen správní rady | Magdalena Jiříková |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | Heydukova 537/16, 37001 České Budějovice |
Předseda správní rady | Ing. Bohumil Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | Kosmonautů 9, 37701 Jindřichův Hradec |
člen správní rady | Mgr. Petr Werner |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2021 do 1.4.2023 |
Adresa | Sídliště 762, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Ing. Petr Holický |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 17.3.2023 |
Adresa | Ant. Barcala 1277/26, 37005 České Budějovice |
člen správní rady | Josef Štrébl |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 17.3.2023 |
Adresa | Prácheňská 292, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Miroslav Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2015 do 17.3.2023 |
Adresa | Kocínova 1979, 39701 Písek |
člen správní rady | Ing. Bohumil Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 21.12.2021 |
Adresa | Kosmonautů 9, 37701 Jindřichův Hradec |
člen správní rady | Mgr. Jiří Gruntorád |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 21.12.2021 |
Adresa | Plzeňská 2155/34, 37004 České Budějovice |
předseda správní rady | Ing. Karel Hotový |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2021 do 21.12.2021 |
Adresa | 14, 39155 Dolní Hořice |
člen správní rady | Ing. Jaromír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2021 do 13.12.2021 |
Adresa | 8, 37341 Hluboká nad Vltavou |
člen správní rady | Ing. Josef Pindroch |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 13.12.2021 |
Adresa | Zahradní 1088, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Ing. Jaromír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 2.7.2021 |
Adresa | Jana Čarka 1514/1, 37006 České Budějovice |
předseda správní rady | Ing. Karel Hotový |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2015 do 8.4.2021 |
Adresa | Sedláčkova 1717/18, 39002 Tábor |
člen správní rady | Ing. Petra Jánská |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Pekárenská 1129/44, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Pavel Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | 59, 37901 Stříbřec |
člen správní rady | Ing. Radim Filípek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Táboritská 644, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Miroslav Hála |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Nové Domovy 337, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Ing. Ivana Popelová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2015 do 19.7.2018 |
Adresa | Trocnovská 40/37, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Jindřich Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Okružní 53, 39201 Soběslav |
člen správní rady | Miroslav Hála |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Nové Domovy 337, 38101 Český Krumlov |
člen správní rady | Pavel Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | 59, 37901 Stříbřec |
člen správní rady | Ing. Petra Jánská |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Pekárenská 1129/44, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Radim Filípek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Táboritská 644, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Koželuhová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2017 do 19.7.2018 |
Adresa | 46, 38601 Mutěnice |
člen správní rady | Ing. Ivana Popelová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2015 do 19.7.2018 |
Adresa | Trocnovská 40/37, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Jindřich Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 19.7.2018 |
Adresa | Okružní 53, 39201 Soběslav |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Koželuhová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2017 do 19.7.2018 |
Adresa | 46, 38601 Mutěnice |
člen správní rady | Ing. František Lafata |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 28.3.2018 |
Adresa | Nová cesta 2368/16, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
člen správní rady | Ing. František Lafata |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 28.3.2018 |
Adresa | Nová cesta 2368/16, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Koželuhová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 17.9.2017 |
Adresa | Dukelská 492, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Koželuhová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 17.9.2017 |
Adresa | Dukelská 492, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Petra Jánská |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 6.12.2016 |
Adresa | Pekárenská 1129/44, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Koželuhová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 6.12.2016 |
Adresa | Dukelská 492, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Bohumil Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 6.12.2016 |
Adresa | Kosmonautů 9, 37701 Jindřichův Hradec |
člen správní rady | Ing. Radim Filípek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Táboritská 644, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Pavel Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 6.12.2016 |
Adresa | 59, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Mgr. Kateřina Koželuhová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 6.12.2016 |
Adresa | Dukelská 492, 38601 Strakonice |
člen správní rady | Ing. Petra Jánská |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 6.12.2016 |
Adresa | Pekárenská 1129/44, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Bohumil Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 6.12.2016 |
Adresa | Kosmonautů 9, 37701 Jindřichův Hradec |
člen správní rady | Ing. Radim Filípek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Táboritská 644, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Pavel Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 6.12.2016 |
Adresa | 59, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Miroslav Hála |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2005 do 26.11.2016 |
Adresa | Nové Domovy 337, Český Krumlov |
člen správní rady | Miroslav Hála |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2005 do 26.11.2016 |
Adresa | Nové Domovy 337, Český Krumlov |
člen správní rady | Ing. Jindřich Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 28.9.2016 |
Adresa | Okružní 53, 39201 Soběslav |
člen správní rady | Ing. Jindřich Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 28.9.2016 |
Adresa | Okružní 53, 39201 Soběslav |
místopředseda správní rady | Mgr. Michal Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2009 do 28.10.2015 |
Adresa | Pod Vodárnou 349, 37333 Nové Hrady |
člen správní rady | Ing. Bohumil Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 10.9.2015 |
Adresa | Kosmonautů 23, 37701 Jindřichův Hradec |
člen správní rady | Ing. František Lafata |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 3.9.2015 |
Adresa | Nová cesta 2368/16, 37006 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
místopředseda správní rady | Ing. Ivana Popelová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 6.5.2015 |
Adresa | Trocnovská 40/37, 37004 České Budějovice |
předseda správní rady | Ing. Miroslav Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2014 do 6.5.2015 |
Adresa | Kocínova 1979, 39701 Písek |
člen správní rady | Karel Hotový |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 6.5.2015 |
Adresa | Sedláčkova 1717/18, 39002 Tábor |
člen správní rady | Karel Hotový |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | K Václavu 211, 39137 Chotoviny |
člen správní rady | Ing. František Lafata |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 24.6.2014 |
Adresa | Olšová 11, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
předseda správní rady | Ing. Miroslav Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2008 do 8.6.2014 |
Adresa | Kocínova 1979, 39701 Písek |
místopředseda správní rady | Ing. Ivana Popelová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2010 do 5.6.2014 |
Adresa | Trocnovská 37, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Ing. Lenka Horejsková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 16.1.2013 |
Adresa | Petrohradská 2854, 39003 Tábor |
místopředseda správní rady | PhDr. Jan Stráský |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2009 do 24.10.2012 |
Adresa | Zvolenská 510, 38301 Prachatice |
člen správní rady | Vladimír Krampera |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2010 do 24.10.2012 |
Adresa | Zahradní 855, 37701 Jindřichův Hradec |
člen správní rady | Ing. Pavla Konopová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2010 do 24.10.2012 |
Adresa | Na Zlaté stoce 1631/56, 37005 České Budějovice |
člen správní rady | Mgr. Daniel Hovorka |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 24.10.2012 |
Adresa | Na Barborce 2265/4c, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
člen správní rady | Ing. Ivana Popelová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 6.4.2010 |
Adresa | Trocnovská 37, 37004 České Budějovice |
člen správní rady | Zdeněk Maryška |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 6.4.2010 |
Adresa | 56, 37824 Plutkův Žďár |
místopředseda správní rady | Bc. Jitka Fatková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2005 do 6.4.2010 |
Adresa | , Slavětice 17, 375 01 Týn nad Vltavou |
člen správní rady | PhDr. Jan Stráský |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 1.4.2009 |
Adresa | Zvolenská 510, 38301 Prachatice |
člen správní rady | Mgr. Michal Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2008 do 1.4.2009 |
Adresa | Pod Vodárnou 349, 37333 Nové Hrady |
člen správní rady | Ing. Milan Mušák |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2007 do 16.1.2009 |
Adresa | J. Bendy 1309/12, 37005 České Budějovice |
předseda správní rady | Mgr. Michal Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2005 do 22.9.2008 |
Adresa | Navrátilova 247, 37333 Nové Hrady |
člen správní rady | Ing. Miroslav Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 22.9.2008 |
Adresa | Kocínova 1979, 39701 Písek |
člen správní rady | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 16.5.2007 |
Adresa | Harantova 1725, 39701 Písek |
člen správní rady | Ing. Marcela Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 16.5.2007 |
Adresa | Husova 137, 37901 Třeboň |
člen správní rady | Mgr. Michal Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 12.8.2005 |
Adresa | Navrátilova 247, 37333 Nové Hrady |
člen správní rady | Antonín Lužický |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 12.8.2005 |
Adresa | Na Sadech 181, 37810 České Velenice |
člen správní rady | Bc. Jitka Fatková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 12.8.2005 |
Adresa | , Slavětice 17, 375 01 Týn nad Vltavou |
předseda správní rady | Miroslav Hála |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 12.8.2005 |
Adresa | Nové Domovy 337, 38101 Český Krumlov |
IČO: | 26080320 |
---|---|
Firma: | Nadace Jihočeské cyklostezky |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 11. 2004 |
Sídlo: | B. Němcové 49/3, České Budějovice 37001 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |