Nadace Hajek - Aston Fond v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Hajek - Aston Fond v likvidaci (67798713) je Nadace. Sídlí na adrese Revoluční 1546/24, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1999 Nadace Hajek - Aston Fond v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace Hajek - Aston Fond v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Hajek - Aston Fond v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 266 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67798713 | |
Jméno: | Nadace Hajek - Aston Fond | |
Právní forma: | Nadace | 24.6.1999 |
Zapsána dne: | 24.6.1999 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.8.2022, č.j. 77 Cm 41/2022-10, byl spolek zrušen s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 27.9.2022. | 18.10.2022 | |
Nadace byla dne 24. 3. 1993 pod č. j. 59/9/N/93 zaregistrována Obvodním úřadem v Praze 6. | 24.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1546/24, Praha 11000, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční 24, Praha 1 , Česká republika | 18.5.2001 - 5.12.2016 |
Adresa: | Glinkova 14, Praha 6 , Česká republika | 24.6.1999 - 18.5.2001 |
MUDr. Dana Engel | |
Ve funkci | od 11.9.2019 |
Adresa | Fibichova 1586/11, 13000 Praha |
Allan Schapira | |
Ve funkci | od 24.6.1999 |
Adresa | , Genforeningspladsen 22, DK-2400 Kopenhagen |
Steffen Schapira | |
Ve funkci | od 24.6.1999 |
Adresa | , Genforeningspladsen 22, DK-2400 Kopenhagen |
předseda správní rady | Ing. Lubomír Němec |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2014 |
Adresa | V Zátiší 111, 28166 Jevany |
MUDr. Dana Koryntová | |
Ve funkci | od 5.12.2016 do 11.9.2019 |
Adresa | Fibichova 1586/11, 13000 Praha |
JUDr. Vladimír Jablonský | |
Ve funkci | od 30.1.2016 do 3.10.2018 |
Adresa | Glinkova 1659/14, 16000 Praha |
JUDr. Vladimír Jablonský | |
Ve funkci | od 30.1.2016 do 3.10.2018 |
Adresa | Glinkova 1659/14, 16000 Praha |
MUDr. Dana Koryntová | |
Ve funkci | od 24.6.1999 do 5.12.2016 |
Adresa | Biskupský dvůr 1, Praha 1 |
MUDr. Dana Koryntová | |
Ve funkci | od 24.6.1999 do 5.12.2016 |
Adresa | Biskupský dvůr 1, Praha 1 |
JUDr. Vladimír Jablonský | |
Ve funkci | od 18.5.2001 do 30.1.2016 |
Adresa | Glinkova 14, Praha 6 |
předseda správní rady | Ing. Lubomír Němec |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2001 do 30.8.2014 |
Adresa | Gercenova 14, Praha 10 |
předseda správní rady | JUDr. Vladimír Jablonský |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1999 do 18.5.2001 |
Adresa | Glinkova 14, Praha 6 |
MUDr. Dana Němcová | |
Ve funkci | od 24.6.1999 do 18.5.2001 |
Adresa | Gercenova 14, Praha 10 |
IČO: | 67798713 |
---|---|
Firma: | Nadace Hajek - Aston Fond v likvidaci |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
Sídlo: | Revoluční 1546/24, Praha 11000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |