NADACE GIDEONA KLEINA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NADACE GIDEONA KLEINA (26135256) je Nadace. Sídlí na adrese Písecká 2342/11, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1999 NADACE GIDEONA KLEINA má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NADACE GIDEONA KLEINA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NADACE GIDEONA KLEINA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26135256 | |
Jméno: | NADACE GIDEONA KLEINA | |
Právní forma: | Nadace | 21.12.1999 |
Zapsána dne: | 21.12.1999 | |
NADACE GIDEONA KLEINA vznikla dne 8. června 1994 registrací statutu Obvodním úřadem v Praze 5 pod reg. č. 00S/45/94 dle § 20b odst. 3 občanského zákoníku. Do nadačního rejstříku je zapsána na základě § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. | 21.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Písecká 2342/11, Praha 13000, Česká republika | 2.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Praha 2, Polská č.p. 1506/or.č. 42 , Česká republika | 23.2.2002 - 2.9.2015 |
Adresa: | Kořenského 753/12, Praha 5 - Smíchov , Česká republika | 21.12.1999 - 23.2.2002 |
člen správní rady | PhDr. Eva Slavická |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2021 |
Adresa | Lukešova 1501/39, 14200 Praha |
Člen správní rady | PhDr. Zuzana Vanišová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 |
Adresa | , |
Předseda správní rady | JUDr. Jana Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 |
Adresa | Hudečkova 1043/10, 14000 Praha |
člen správní rady | PhDr. Eva Slavická |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2010 do 19.9.2021 |
Adresa | Lukešova 1501/39, Praha 4 |
Člen správní rady | PhDr. Zuzana Vanišová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1999 do 2.9.2015 |
Adresa | Polská 42, Praha 2 |
Předseda správní rady | JUDr. Jana Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1999 do 2.9.2015 |
Adresa | Batelovská 107/7, Praha 4 |
Člen správní rady | PhDr. Milan Slavický |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1999 do 10.6.2010 |
Adresa | Lukešova 39, Praha 4 |
IČO: | 26135256 |
---|---|
Firma: | NADACE GIDEONA KLEINA |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 12. 1999 |
Sídlo: | Písecká 2342/11, Praha 13000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |