Nadace Dalibor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Dalibor (05787726) je Nadace. Sídlí na adrese Hradčanské náměstí 61/11, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 2017 Nadace Dalibor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace Dalibor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Dalibor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05787726 | |
Jméno: | Nadace Dalibor | |
Právní forma: | Nadace | 13.2.2017 |
Zapsána dne: | 13.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradčanské náměstí 61/11, Praha 11800, Česká republika | 13.2.2017 |
---|
člen správní rady | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2023 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
člen správní rady | Štěpánka Matějovská |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2017 |
Adresa | 181, 27801 Chvatěruby |
předseda správní rady | Lukáš Pilc |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 |
Adresa | Dětská 359/1, 28924 Milovice |
člen správní rady | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2017 do 8.2.2023 |
Adresa | Hradčanské náměstí 61/11, 11800 Praha |
předseda správní rady | Ing. Rostislav Pilc MPA |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2017 do 4.6.2019 |
Adresa | Jankovcova 1587/8a, 17000 Praha |
IČO: | 05787726 |
---|---|
Firma: | Nadace Dalibor |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 2. 2017 |
Sídlo: | Hradčanské náměstí 61/11, Praha 11800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |