Nadace Bílá místa " v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace Bílá místa " v likvidaci" (02258722) je Nadace. Sídlí na adrese 434, 73953 Komorní Lhotka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2013 Nadace Bílá místa " v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace Bílá místa " v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace Bílá místa " v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 11. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1132 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02258722 | |
Jméno: | Nadace Bílá místa | |
Právní forma: | Nadace | 15.11.2013 |
Zapsána dne: | 15.11.2013 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.8.2022, č.j. 15 Cm 71/2022-17, které nabylo právní moci dne 22.10.2022, byla nadace zrušena a nařízena její likvidace. | 28.11.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 434, Komorní Lhotka 73953, Česká republika | 11.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 101, Smilovice 73955, Česká republika | 15.11.2013 - 11.8.2017 |
člen správní rady | Daniel Chlebek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | Lenka Walachová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 |
Adresa | 101, 73955 Smilovice |
předseda správní rady | Kristina Chlebková |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | David Kuboň |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Nikoly Tesly 1094/8, 16000 Praha |
člen správní rady | Lukáš Walach |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2019 |
Adresa | 101, 73955 Smilovice |
člen správní rady | David Kuboň |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 do 18.1.2023 |
Adresa | 64, 25226 Choteč |
člen správní rady | Tomáš Piętak |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2019 do 25.2.2022 |
Adresa | Podskalská 1512/22, 12800 Praha |
člen správní rady | Kristina Chlebková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2019 do 25.2.2022 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | David Kuboň |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2019 do 25.2.2022 |
Adresa | 64, 25226 Choteč |
předseda správní rady | Daniel Chlebek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2019 do 25.2.2022 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | Kristina Chlebková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2017 do 19.4.2019 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
předseda správní rady | Daniel Chlebek |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2017 do 19.4.2019 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | Tomáš Piętak |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2013 do 19.4.2019 |
Adresa | Podskalská 1512/22, 12800 Praha |
člen správní rady | Lukáš Walach |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2013 do 19.4.2019 |
Adresa | 101, 73955 Smilovice |
člen správní rady | David Kuboň |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2013 do 19.4.2019 |
Adresa | 64, 25226 Choteč |
předseda správní rady | Kristina Chlebková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 11.8.2017 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | Daniel Chlebek |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 11.8.2017 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
předseda správní rady | Kristina Chlebková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 11.8.2017 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | Daniel Chlebek |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 11.8.2017 |
Adresa | 434, 73953 Komorní Lhotka |
člen správní rady | Daniel Chlebek |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2013 do 31.7.2015 |
Adresa | 25, 73953 Komorní Lhotka |
předseda správní rady | Kristina Chlebková |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2013 do 12.4.2015 |
Adresa | 25, 73953 Komorní Lhotka |
IČO: | 02258722 |
---|---|
Firma: | Nadace Bílá místa " v likvidaci" |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Komorní Lhotka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 11. 2013 |
Sídlo: | 434, Komorní Lhotka 73953 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |