Nadace ASIC Foundation v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadace ASIC Foundation v likvidaci (06610960) je Nadace. Sídlí na adrese Šafaříkova 201/17, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 2017 Nadace ASIC Foundation v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadace ASIC Foundation v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadace ASIC Foundation v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 11. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06610960 | |
Jméno: | Nadace ASIC Foundation v likvidaci | |
Právní forma: | Nadace | 17.11.2017 |
Zapsána dne: | 17.11.2017 | |
Výzva pro věřitele k přihlášení pohledávek: Věřitelé nadace se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky za Nadací ASIC Foundation v likvidaci, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2, přihláškou adresovanou likvidátorovi na adresu Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 ve lhůtě tří (3) měsíců a dvou (2) týdnů ode dne následujícího po zveřejnění této výzvy ve veřejném rejstříku. | 27.11.2019 | |
Nadace se zrušuje s likvidací ke dni 12. 11. 2019 a vstupuje do likvidace ke dni 12. 11. 2019. | 21.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šafaříkova 201/17, Praha 12000, Česká republika | 17.11.2017 |
---|
Člen správní rady | Marek Palatinus |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 |
Adresa | Hnězdenská 735/6, 18100 Praha |
Člen správní rady | Pavol Rusnák |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 |
Adresa | Helsinská 2635/10 , 04013 Košice |
Člen správní rady | Pavel Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2023 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Předseda správní rady | Ing. Jan Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 |
Adresa | Na přesypu 891/18, 18200 Praha |
Člen správní rady | Pavel Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 4.11.2023 |
Adresa | Jungmannova 737/16, 11000 Praha |
Předseda správní rady | Ing. Jan Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2022 do 20.7.2022 |
Adresa | Na přesypu 418/18, 18200 Praha |
Předseda správní rady | Ing. Jan Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 22.2.2022 |
Adresa | Na přesypu 418/18, 18200 Praha |
IČO: | 06610960 |
---|---|
Firma: | Nadace ASIC Foundation v likvidaci |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 11. 2017 |
Sídlo: | Šafaříkova 201/17, Praha 12000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |