N.P.I. a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
N.P.I. a.s. (00553140) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Roháčova 1095/77, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1990 N.P.I. a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o N.P.I. a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro N.P.I. a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 10. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00553140 | |
Jméno: | N.P.I. a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.10.1990 |
Zapsána dne: | 10.10.1990 | |
Jediný akcionář : VIB Vermögensbildungs - Investitions - Beteiligungs Aktiengesellschaft se sídlem SRN, Norimberk, zapsaná u Úředního soudu v Norimberku pod číslem B 8623 | 23.4.1998 | |
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena na základě zakladatelského plánu dne 11.9.1990. Zakladatelem je EUROMEDIA a.s. Praha 6, Komornická 22. | 10.10.1990 | |
Zakladatel vypracoval stanovy, jmenoval představenstvo a dozorčí radu. | 10.10.1990 | |
K tomuto datu bylo upsáno 100% akcií v hodnotě 100.000,- Kčs. | 10.10.1990 - 31.8.1992 | |
Základní kapitál je rozdělen na 100 akcií v nominální hodnotě po 1.000,- Kčs znějících na majitele, i na jméno. Polovina nominální hodnoty akcií byla zaplacena dne 12.9.1990, a to ve výši 50.000,- Kčs. Druhá polovina bude zaplacena do 1 měsíce po zapsání společnosti do podnikového rejstříku. | 10.10.1990 - 31.8.1992 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.8.1992 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.1990 - 31.8.1992 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 10 | 31.8.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Roháčova 1095/77, Praha 13000, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Roháčova 77, Praha 3 , Česká republika | 17.8.1994 - 19.10.2016 |
Adresa: | Švábky 8, Praha 8 , Česká republika | 31.8.1992 - 17.8.1994 |
Adresa: | Hlohová 4, Praha 10 , Česká republika | 10.10.1990 - 31.8.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.8.1992 |
realitní kancelář | 31.8.1992 |
organizační zajištění správy domovního majetku | 31.8.1992 |
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby | 31.8.1992 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby | 31.8.1992 |
reklamní činnost | 31.8.1992 |
sdružování kapitálu a jeho investování do výroby nahrávek a videozáznamů včetně prodeje, reklamy a marketingu. | 10.10.1990 - 31.8.1992 |
předseda představenstva | Werner Kokott |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | Roháčova 77, 13000 Praha 3, ČR |
předseda představenstva | Werner Kokott |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1999 do 19.10.2016 |
Adresa | Roháčova 77, 13000 Praha 3, ČR |
člen představenstva | Ing. Jiřina Černá |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1998 do 27.6.2007 |
Adresa | Koněvova 179, Praha 3 |
člen představenstva | Pavel Suk |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1998 do 1.6.2007 |
Adresa | Rohozec 15, 28575 Žehučice |
předseda představenstva | Werner Kokott nar.12.1.1952 |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 29.1.1999 |
Adresa | Roháčova 77, 13000 Praha 3, ČR |
člen představenstva | Milan Roček |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 3.9.1998 |
Adresa | Krajanská 13, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Werner Kokott |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1993 do 16.4.1998 |
Adresa | U krčské vodárny 7 , Praha 4, ČR |
člen představenstva | Milan Roček |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1995 do 16.4.1998 |
Adresa | Milady Horákové 11, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Werner Kokott |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 16.4.1998 |
Adresa | Roháčova 77, 13000 Praha 3, ČR |
člen představenstva | Ing. Pavel Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.1997 do 9.4.1998 |
Adresa | Láskova 14, Praha 4 |
člen představenstva | Volker Koppen |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1995 do 9.5.1997 |
Adresa | U krčské vodárny 7, Praha 4 |
člen představenstva | MUDr. Pavel Boček |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1992 do 10.4.1995 |
Adresa | Špitálská 7, Praha 9 |
člen představenstva | Ing. Jiří Siostřonek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1992 do 10.4.1995 |
Adresa | Šafaříkova 16, Praha 2 |
člen představenstva | Marina Staden |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1993 do 10.4.1995 |
Adresa | U vodárny 7 , Praha 4, ČR |
člen představenstva | Marta Košková |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.1994 do 10.4.1995 |
Adresa | Střekovská 1342, 18200 Praha 8 |
člen představenstva | Marta Košková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1992 do 17.8.1994 |
Adresa | Slancova 1257, Praha 8 |
člen představenstva | JUDr. Jiří Tlustý |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1990 do 31.8.1992 |
Adresa | Šebalinova 1511, Praha 5 |
člen představenstva | ing. Miloš Černý |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1990 do 31.8.1992 |
Adresa | V olšinách 116, Praha 10 |
člen představenstva | Ing. Vladimír Paulát |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1990 do 31.8.1992 |
Adresa | Na úlehli , Praha 4 |
IČO: | 00553140 |
---|---|
Firma: | N.P.I. a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 10. 1990 |
Sídlo: | Roháčova 1095/77, Praha 13000 |
---|
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |