N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci (60725389) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Okružní 2176/13, 67801 Blansko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 1994 a je stále aktivní. N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60725389 | |
Jméno: | N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.1994 |
Zapsána dne: | 18.10.1994 | |
9.6.2008 rozhodnutím valné hromady vstupuje obchodní společnost N&N Blansko, s.r.o., IČ 60725389 do likvidace. | 13.1.2009 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 2176/13, Blansko 67801, Česká republika | 21.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní 13, Blansko , Česká republika | 18.10.1994 - 21.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.10.1994 |
Jednatel | Martin Nippert |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | 315, 67914 Ostrov u Macochy |
jednatel | Marek Ťoupek |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | 280, 67914 Ostrov u Macochy |
jednatel | Marek Ťoupek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 9.12.2016 |
Adresa | J. Lady 1901/8, 67801 Blansko |
jednatel | Marek Ťoupek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 9.12.2016 |
Adresa | J. Lady 1901/8, 67801 Blansko |
jednatel | Marek Ťoupek |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2002 do 21.10.2016 |
Adresa | J. Lady 1901/8, 67801 Blansko |
Jednatel | Martin Nippert |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 21.10.2016 |
Adresa | 315, 67914 Ostrov u Macochy |
Jednatel | Martin Nippert |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1997 do 24.7.2014 |
Adresa | Okružní 13, Blansko |
Jednatel | JUDr. Miroslav Nippert |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1997 do 9.11.2002 |
Adresa | Vejvanovského 1619, Praha 4 |
Jednatel | JUDr. Miroslav Nippert |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1994 do 29.7.1997 |
Adresa | Landové-Štychové 1619, Praha 4 |
Jednatel | Martin Nippert |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1994 do 29.7.1997 |
Adresa | Okružní 13, Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 60725389 |
---|---|
Jméno: | N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 10. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Okružní 2176/13, Blansko 67801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Nippert |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marek Ťoupek |
IČO: | 60725389 |
---|---|
Firma: | N&N Blansko, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Blansko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 1994 |
Sídlo: | Okružní 2176/13, Blansko 67801 |
---|
Maloobchod s textilem |