N.H.Z., spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
N.H.Z., spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (42054281) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 4, 75122 Osek nad Bečvou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1991 N.H.Z., spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o N.H.Z., spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro N.H.Z., spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1394 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42054281 | |
Jméno: | N.H.Z., spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.1991 |
Zapsána dne: | 16.10.1991 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 25.6.2013 č.j. 23 Cm 135/2013-18, které nabylo právní moci dne 20.7.2013, byl jmenován nový likvidátor. | 5.3.2014 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 6 Cm 354/2002-12 ze dne 18.2.2004, které nabylo právní moci dne 24.3.2004, soud jmenoval nové likvidátory společnosti. | 21.3.2005 | |
Usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě, č.j. 29 Cm 32/99 ze dne 23.3.1999, které nabylo právní moci dne 20.4.1999 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 2.8.2001 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 20.08.91 | 16.10.1991 | |
Zastupování: Ředitel společnosti zastupuje společnost navenek vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány, přičemž je oprávněn taktéž podepisovat všechny listiny jménem společnosti. Ředitelem společnosti byl jmenován jednotlivě pan ing.Zdráhal Zdislav, 1. zástupcem ing. Hrňa Radek, 2. zástupcem Novotný Josef. | 16.10.1991 - 30.6.2012 | |
Kmenové jmění společnosti: 120.000,--Kčs | 16.10.1991 - 30.6.2012 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků: 40.000,--Kčs | 16.10.1991 - 30.6.2012 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 4, Osek nad Bečvou 75122, Česká republika | 30.6.2012 |
---|---|---|
Adresa: | , Osek n/B , Česká republika | 16.10.1991 - 30.6.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a/ stavební práce všeho druhu /HSV,PSV/ b/ provozování a výstavba vodovodů, inženýrských sítí vč. čističek odpadních vod c/ provoz čerpadel a dodávky pitné vody pro zásobování měst a obcí d/ výkup ovoce e/ provádění zahraničně obchodní činnosti v oblastech uvedených pod body a/,b/,c/,d/ | 16.10.1991 |
jednatel | Ing. Zdislav Zdráhal |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 8.5.2013 |
Adresa | 68, 75116 Podolí |
jednatel | Josef Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 8.5.2013 |
Adresa | 4, 75122 Osek nad Bečvou |
jednatel | Ing. arch. Radomír Hrňa |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 2.2.2013 |
Adresa | K. Čapka 1633/2, 74101 Nový Jičín |
společník | Ing. Zdislav Zdráhal |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1991 do 30.6.2012 |
Adresa | 68, Podolí |
společník | Josef Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1991 do 30.6.2012 |
Adresa | , Osek n/B č. 4 |
společník | Ing. arch. Radomír Hrňa |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1991 do 30.6.2012 |
Adresa | K.Čapka 2, Nový Jičín |
IČO: | 42054281 |
---|---|
Firma: | N.H.Z., spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Osek nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1991 |
Sídlo: | 4, Osek nad Bečvou 75122 |
---|
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |