Myslivecký spolek Žižkův mlýn, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Žižkův mlýn, v likvidaci (48328481) je Spolek. Sídlí na adrese 46, 33038 Blažim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Žižkův mlýn, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Žižkův mlýn, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Žižkův mlýn, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 852 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48328481 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení Žižkův mlýn - Konstantinovy Lázně | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Myslivecký spolek Žižkův mlýn oznamuje zrušení spolku likvidací a vstup spolku do likvidace k 1.1.2024, a vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu likvidace do veřejného rejstříku u likvidátora, kterým byl jmenován Ing. Martin Bubeníček, 28. dubna 1981, bytem čp. 46, 330 38 Blažim. | 14.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 46, Blažim 33038, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředseda | Jiří Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | Růžová 84, 34952 Konstantinovy Lázně |
Myslivecký hospodář | Martin Bubeníček |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | 46, 33038 Blažim |
Jednatel | Ing. Martin Bubeníček |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | 46, 33038 Blažim |
Střelecký referent | Tomáš Bělohlavý |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | 311, 33017 Chotíkov |
Kynologický referent | Pavel Jakoubek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | 2, 34953 Konstantinovy Lázně |
Předseda | Ing. Karel Luňák |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2021 |
Adresa | K Panence Marii 207, 34952 Konstantinovy Lázně |
Finanční hospodář | Roman Durkáč |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2021 |
Adresa | Růžová 147, 34952 Konstantinovy Lázně |
Předseda a finanční hospodář | Ing. Karel Luňák |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 do 23.9.2021 |
Adresa | K Panence Marii 207, 34952 Konstantinovy Lázně |
Člen výboru | Roman Durkáč |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 do 23.9.2021 |
Adresa | Růžová 147, 34952 Konstantinovy Lázně |
IČO: | 48328481 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Žižkův mlýn, v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Blažim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 11. 1995 |
Sídlo: | 46, Blažim 33038 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |