Myslivecký spolek Želechovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Želechovice (63028794) je Spolek. Sídlí na adrese 1, 78391 Želechovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Želechovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Želechovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Želechovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2445 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63028794 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Papůvka - Želechovice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Želechovice 78391, Česká republika | 28.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 213, Pňovice 78401, Česká republika | 1.1.2014 - 28.4.2023 |
Předseda | Zdeněk Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | 12, 78391 Želechovice |
Místopředseda | Norbert Schuster |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | 45, 78391 Želechovice |
Myslivecký hospodář-člen výboru | Vlastimil Alt |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | 19, 78391 Želechovice |
Jednatel-pokladník | František Wiedermann |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | 18, 78391 Želechovice |
myslivecký hospodář | Vlastimil Alt |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 28.4.2023 |
Adresa | 19, 78391 Želechovice |
jednatel | František Wiedermann |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 28.4.2023 |
Adresa | 18, 78391 Želechovice |
místopředseda | Norbert Schuster |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 28.4.2023 |
Adresa | 45, 78391 Želechovice |
finanční hospodář | Zdeněk Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 28.4.2023 |
Adresa | 12, 78391 Želechovice |
předseda | Ing. Jaroslav Pešek |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 28.4.2023 |
Adresa | 213, 78401 Pňovice |
IČO: | 63028794 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Želechovice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Želechovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 5. 1993 |
Sídlo: | 213, Pňovice 78401 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |