Myslivecký spolek Žďárské vrchy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Žďárské vrchy (43383009) je Spolek. Sídlí na adrese Bratří Čapků 2066/14, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Žďárské vrchy má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Žďárské vrchy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Žďárské vrchy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3586 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43383009 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Žďárské vrchy | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratří Čapků 2066/14, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 11.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Žďár nad Sázavou, Bří Čapků 14/7/Oldřich Sedlář/ , | 1.1.2014 - 11.3.2016 |
jednatel | PhDr. Pavel Elbl |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | Neumannova 2051/25, 59101 Žďár nad Sázavou |
myslivecký hospodář | Michal Houba |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | 316, 59102 Polnička |
finanční hospodář | Ing. Josef Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | 336, 59101 Hamry nad Sázavou |
místopředseda | Lukáš Turecký |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | 484, 59201 Herálec |
předseda | Oldřich Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | Bratří Čapků 2066/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
Člen výboru | Otto Coufal |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 23.11.2022 |
Adresa | Zámek 62/16, 59102 Žďár nad Sázavou |
Finanční hospodář | Ing. Miloslava Jakešová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 23.11.2022 |
Adresa | Bratří Čapků 2066/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
Jednatel | PhDr. Pavel Elbl |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 23.11.2022 |
Adresa | Neumannova 2051/25, 59101 Žďár nad Sázavou |
Předseda | Oldřich Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 23.11.2022 |
Adresa | Bratří Čapků 2066/14, 59101 Žďár nad Sázavou |
Myslivecký hospodář | Josef Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 23.11.2022 |
Adresa | 70, 59101 Počítky |
Místopředseda | Lukáš Turecký |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 23.11.2022 |
Adresa | 484, 59201 Herálec |
Člen výboru | Ladislav Kamarád |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 15.2.2021 |
Adresa | 134, 59101 Škrdlovice |
Místopředseda | Lukáš Turecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | Palachova 1774/1, 59101 Žďár nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 43383009 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Žďárské vrchy |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 17. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bratří Čapků 2066/14, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Oldřich Sedlář |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloslava Jakešová |
Člen statutárního orgánu: | Josef Brychta |
Člen statutárního orgánu: | Otto Coufal |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Kamarád |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Turecký |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Pavel Elbl |
IČO: | 43383009 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Žďárské vrchy |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 1993 |
Sídlo: | Bratří Čapků 2066/14, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |