Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov (48612171) je Spolek. Sídlí na adrese 30, 51784 Ohnišov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1305 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48612171 | |
Jméno: | Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 30, Ohnišov 51784, Česká republika | 29.8.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 5, Bohdašín 51801, Česká republika | 20.11.2015 - 29.8.2023 |
Adresa: | , Ohnišov 51784, Česká republika | 1.1.2014 - 20.11.2015 |
Předseda | Jindřich Buchal |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 30, 51784 Ohnišov |
Myslivecký hospodář | Ing. Michal Šimon |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 192, 73911 Pržno |
Jednatel | Jiří Hradecký |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 20, 51801 Bohdašín |
Člen | Ing. Antonín Linhart Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | Záběhlická 1784/28, 10600 Praha |
Člen | Lukáš Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 1, 51784 Ohnišov |
člen výboru | Jiří Hejzlar |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 19.7.2023 |
Adresa | 178, 51784 Ohnišov |
člen výboru - jednatel | Jindřich Buchal |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 19.7.2023 |
Adresa | 30, 51784 Ohnišov |
člen výboru - myslivecký hospodář | Gerhard Mach |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 19.7.2023 |
Adresa | 75, 51801 Bohdašín |
předseda výboru | Ing. Jaromír Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 19.7.2023 |
Adresa | 5, 51801 Bohdašín |
člen výboru - pokladník | Jiří Kárník |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 2.11.2022 |
Adresa | 27, 51784 Ohnišov |
IČO: | 48612171 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek "Záboří" Ohnišov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Ohnišov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 3. 1993 |
Sídlo: | 5, Bohdašín 51801 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |