Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice (49056891) je Spolek. Sídlí na adrese 108, 39601 Humpolec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1200 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49056891 | |
Jméno: | Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 108, Humpolec 39601, Česká republika | 26.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Petrovice , | 1.1.2014 - 26.1.2016 |
Místopředseda výboru | Jiří Sédl |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Pražská 772, 39601 Humpolec |
Pokladník | Ing. Kateřina Pavelcová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 46, 39403 Horní Cerekev |
Jednatel | Tomáš Řezníček |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Mrkosova 518/14, 15900 Praha |
Myslivecký hospodář | Pavel Kopic |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | 8, 39601 Želiv |
Předseda výboru | Martin Kopic DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | 8, 39601 Želiv |
Jednatel | František Řezníček |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 26.5.2022 |
Adresa | 82, 39601 Humpolec |
Místopředseda výboru | Jiří Sédl |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 26.5.2022 |
Adresa | Pražská 772, 39601 Humpolec |
Myslivecký hospodář | Pavel Kopic |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 26.5.2022 |
Adresa | 8, 39601 Želiv |
Předseda výboru | Jaroslav Maršík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 26.5.2022 |
Adresa | 33, 39601 Humpolec |
Pokladník | Kateřina Pavelcová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2018 do 26.5.2022 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 46, 39403 Horní Cerekev |
Pokladník | Kateřina Pavelcová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 18.2.2018 |
Adresa | 69, 39601 Humpolec |
IČO: | 49056891 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek "Vysočina" Petrovice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Humpolec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 1. 1994 |
Sídlo: | 108, Humpolec 39601 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |