Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice (22611312) je Spolek. Sídlí na adrese 23, 58282 Vilémov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9663 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22611312 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 23, Vilémov 58282, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda výboru | Luboš Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | 23, 58282 Vilémov |
Místopředseda výboru | Milan Lebduška |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | 76, 58283 Vilémov |
Myslivecký hospodář | Martin Handlíř |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | 91, 58283 Vilémov |
Finanční hospodář | Luboš Kosina |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | 111, 53803 Klešice |
Jednatel | Roman Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 6.5.2023 |
Adresa | 119, 58283 Vilémov |
Finanční hospodář | Luboš Kosina |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 6.5.2023 |
Adresa | 111, 53803 Klešice |
Místopředseda výboru | Luboš Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 6.5.2023 |
Adresa | 23, 58282 Vilémov |
Předseda výboru | Martin Handlíř |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 6.5.2023 |
Adresa | 91, 58283 Vilémov |
Myslivecký hospodář | Aleš Kronovit |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 do 30.12.2022 |
Adresa | 167, 58286 Leština u Světlé |
Myslivecký hospodář | Aleš Kronovit |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 1.7.2022 |
Adresa | 6, 58282 Vilémov |
IČO: | 22611312 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Vilémov-Hostovlice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Vilémov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 5. 2012 |
Sídlo: | 23, Vilémov 58282 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |