Myslivecký spolek Vatín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Vatín (43382657) je Spolek. Sídlí na adrese 48, 59214 Kotlasy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Vatín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Vatín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Vatín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2679 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43382657 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Vatín | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 48, Kotlasy 59214, Česká republika | 12.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 42, Vatín 59101, Česká republika | 1.1.2014 - 12.9.2023 |
Předseda | Lubomír Strach |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | 47, 59101 Sazomín |
Místopředseda | Jan Škvára |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | 1, 59101 Vatín |
Jednatel | Lukáš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | 28, 59214 Kotlasy |
Finanční hospodář | Luboš Flesar |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | 44, 59214 Březí nad Oslavou |
Myslivecký hospodář | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | 48, 59214 Kotlasy |
jednatel | Miroslav Poul |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 8.11.2022 |
Adresa | 60, 59214 Kotlasy |
myslivecký hospodář | Zdeněk Straka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 8.11.2022 |
Adresa | 42, 59101 Vatín |
finanční hospodář | Ing. Jaroslav Hajátko |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 8.11.2022 |
Adresa | 73, 59101 Vatín |
místopředseda výboru | Miroslav Straka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 8.11.2022 |
Adresa | 90, 59101 Vatín |
předseda výboru | Petr Kotík |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 8.11.2022 |
Adresa | Purkyňova 477/19, 59102 Žďár nad Sázavou |
IČO: | 43382657 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Vatín |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Kotlasy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 10. 1992 |
Sídlo: | 42, Vatín 59101 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |