Myslivecký spolek Václavice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Václavice (69001545) je Spolek. Sídlí na adrese 3, 25601 Václavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Václavice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Václavice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Václavice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9572 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69001545 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Václavice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Václavice 25601, Česká republika | 10.3.2016 |
---|
Předseda MS | Miroslav Vrňák |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2017 |
Adresa | 75, 25601 Václavice |
předseda výboru | Miroslav Vrňák |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 |
Adresa | 75, 25601 Václavice |
předseda výboru | Miroslav Vrňák |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 |
Adresa | 75, 25601 Václavice |
předseda výboru | Miroslav Vrňák |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 20.6.2017 |
Adresa | 75, 25601 Václavice |
předseda výboru | Miroslav Vrňák |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 8.3.2017 |
Adresa | 75, 25601 Václavice |
IČO: | 69001545 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Václavice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Václavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 12. 1998 |
Sídlo: | 3, Václavice 25601 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |