Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. (64687066) je Spolek. Sídlí na adrese 31, 41501 Ohníč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1267 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64687066 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 31, Ohníč 41501, Česká republika | 1.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Ohníč-Křemýž č.31 , | 1.1.2014 - 1.9.2015 |
předseda - jednatel | Leopold Vančura |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 |
Adresa | Habrová 3083/5, 41501 Teplice |
místopředseda - finanční hospodář | Vojtěch Kuncl |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 |
Adresa | Husova 248, 41752 Hostomice |
myslivecký hospodář | Stanislav Hanus |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 |
Adresa | 31, 41501 Ohníč |
Předseda - jednatel | Leopold Vančura |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 3.5.2018 |
Adresa | Habrová 3083/5, 41501 Teplice |
Myslivecký hospodář | Stanislav Hanus |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 3.5.2018 |
Adresa | 31, 41501 Ohníč |
Místopředseda - finanční hospodář | Vojtěch Kuncl |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 3.5.2018 |
Adresa | Husova 248, 41752 Hostomice |
Předseda - jednatel | Leopold Vančura |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 3.5.2018 |
Adresa | Habrová 3083/5, 41501 Teplice |
Místopředseda - finanční hospodář | Vojtěch Kuncl |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 3.5.2018 |
Adresa | Husova 248, 41752 Hostomice |
Myslivecký hospodář | Stanislav Hanus |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 3.5.2018 |
Adresa | 31, 41501 Ohníč |
IČO: | 64687066 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Tuchlov Křemýž z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Ohníč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 1. 1993 |
Sídlo: | 31, Ohníč 41501 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |