Myslivecký spolek Třebovle má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 6, 28163 Třebovle. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Třebovle má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Třebovle nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Třebovle na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 40939511 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Třebovle | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 6, Třebovle 28163, Česká republika | 27.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Třebovle , | 1.1.2014 - 27.8.2015 |
místopředseda | Ivo Calda |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2023 |
Adresa | 52, 28163 Vitice |
střelecký referent | Vladimír Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | Sadová 621, 28161 Kouřim |
kulturní referent | Jiří Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 113, 28163 Třebovle |
brigádní referent | Bc. Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 124, 28163 Třebovle |
kynologický referent | Vlastimil Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 81, 28163 Třebovle |
finanční hospodář | Ing. Jiří Snížek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | Dobropolská 532, 28161 Kouřim |
myslivecký hospodář | Jan Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 32, 28002 Zalešany |
Jednatel | Ing. František Jirák |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 19, 28002 Libodřice |
předseda | ing. Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 124, 28163 Třebovle |
místopředseda | Josef Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 do 13.2.2023 |
Adresa | 24, 28002 Třebovle |
Jednatel | Ing. František Jirák |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | 19, 28002 Libodřice |
střelecký referent | Vladimír Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | Sadová 621, 28161 Kouřim |
kulturní referent | Mgr. Josef Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | 24, 28002 Třebovle |
brigádní referent | Ing. Josef Hrdina |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | Lesní 1187, 29301 Mladá Boleslav |
kynologický referent | Vlastimil Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | 81, 28163 Třebovle |
finanční hospodář | Ing. Jiří Snížek |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | Dobropolská 532, 28161 Kouřim |
myslivecký hospodář | Jiří Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | 113, 28163 Třebovle |
místopředseda | Josef Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | 24, 28002 Třebovle |
předseda | ing. Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 4.11.2021 |
Adresa | 124, 28163 Třebovle |
IČO: | 40939511 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Třebovle |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Třebovle |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 8. 1991 |
Sídlo: | 6, Třebovle 28163 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |