Myslivecký spolek Třebohostice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Třebohostice (70942099) je Spolek. Sídlí na adrese 9, 38601 Třebohostice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Třebohostice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Třebohostice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Třebohostice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70942099 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Třebohostice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9, Třebohostice 38601, Česká republika | 22.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 11, Třebohostice 38737, Česká republika | 1.1.2014 - 22.10.2015 |
předseda | Richard Kostlivý |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 |
Adresa | 9, 38601 Třebohostice |
hospodář MS a jednatel | Jiří Plechatý |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 |
Adresa | 21, 38737 Třebohostice |
finanční hospodář a místopředseda | Roman Levý |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 |
Adresa | 23, 38737 Třebohostice |
Jednatel a hospodář MS | Josef Plechatý |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 18.6.2020 |
Adresa | 11, 38737 Třebohostice |
Místopředseda a finanční hospodář | Roman Levý |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 18.6.2020 |
Adresa | 23, 38737 Třebohostice |
Předseda | Richard Kostlivý |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 18.6.2020 |
Adresa | 9, 38601 Třebohostice |
IČO: | 70942099 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Třebohostice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Třebohostice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 7. 1992 |
Sídlo: | 9, Třebohostice 38601 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |