Myslivecký spolek Tokaniště má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Tokaniště (26613271) je Spolek. Sídlí na adrese Uhelná 43, 25225 Zbuzany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Tokaniště má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Tokaniště nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Tokaniště na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 77517 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26613271 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Tokaniště | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Uhelná 43, Zbuzany 25225, Česká republika | 23.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 125, Vrbno nad Lesy 43906, Česká republika | 12.3.2016 - 23.3.2023 |
Adresa: | Dubská 311/9, Dubí 41701, Česká republika | 1.1.2014 - 12.3.2016 |
Předseda | Josef Potužník |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Uhelná 43, 25225 Zbuzany |
Místopředseda | Ondřej Herman |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | 169, 67576 Hartvíkovice |
Hospodář | Jiří Formánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | 135, 43906 Vrbno nad Lesy |
Myslivecký hospodář | Bohumil Formánek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2016 do 23.3.2023 |
Adresa | 125, 43906 Vrbno nad Lesy |
Místopředseda | Josef Potužník |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2016 do 23.3.2023 |
Adresa | Uhelná 43, 25225 Zbuzany |
Předseda | Pavel Štrobl |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2016 do 23.3.2023 |
Adresa | 40, 41201 Třebušín |
IČO: | 26613271 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Tokaniště |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Zbuzany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 1. 2003 |
Sídlo: | Uhelná 43, Zbuzany 25225 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |