Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice (63804514) je Spolek. Sídlí na adrese 263, 27002 Kolešovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3947 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63804514 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 263, Kolešovice 27002, Česká republika | 23.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Kolešovice , | 1.1.2014 - 23.12.2015 |
místopředseda a jednatel | Jan Ritter |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 88, 27002 Kolešovice |
pokladník | Ing. Jaromír Jenšovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 |
Adresa | Pod Nemocnicí 2344, 26901 Rakovník |
myslivecký hospodář | Libor Dekoj |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 |
Adresa | 257, 27002 Kolešovice |
předseda | Ing. Václav Valdman |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 |
Adresa | 168, 26901 Olešná |
místopředseda a jednatel | Jan Ritter |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 11.9.2024 |
Adresa | 23, 27002 Kolešovice |
IČO: | 63804514 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Kolešovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 9. 1992 |
Sídlo: | 263, Kolešovice 27002 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |