Myslivecký spolek Telč Jirkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Telč Jirkov (47792337) je Spolek. Sídlí na adrese 8, 43111 Jirkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Telč Jirkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Telč Jirkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Telč Jirkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 879 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47792337 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Telč Jirkov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8, Jirkov 43111, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | MVDr. Pavel Klier |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2023 |
Adresa | Horova 640, 43111 Jirkov |
myslivecký hospodář | Zdeněk Špecián |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2023 |
Adresa | 101, 43121 Boleboř |
místopředseda | Beno Macík |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2023 |
Adresa | 8, 43111 Jirkov |
finanční hospodář | Ing. Jaroslav Müller |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2023 |
Adresa | 118, 43102 Málkov |
jednatel | Mgr. Michal Füleky |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2023 |
Adresa | 4, 43143 Hrušovany |
Finanční hospodář | Ing. Jaroslav Müller |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2022 do 21.9.2023 |
Adresa | 118, 43102 Málkov |
Člen | Mgr. Michal Füleky |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 21.9.2023 |
Adresa | 4, 43143 Hrušovany |
Myslivecký hospodář | Zdeněk Špecián |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 21.9.2023 |
Adresa | 101, 43121 Boleboř |
Jednatel | Ing. Beno Macík |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 21.9.2023 |
Adresa | 8, 43111 Jirkov |
Předseda | MVDr. Pavel Klier |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 21.9.2023 |
Adresa | Horova 640, 43111 Jirkov |
Finanční hospodář | Ing. Jaroslav Müller |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 5.5.2022 |
Adresa | Šípková 5566, 43001 Chomutov |
IČO: | 47792337 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Telč Jirkov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Jirkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 7. 1992 |
Sídlo: | 8, Jirkov 43111 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |