Myslivecký spolek SVITÁVKA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek SVITÁVKA (47886781) je Spolek. Sídlí na adrese Fr. Řepky 468, 67932 Svitávka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek SVITÁVKA má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek SVITÁVKA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek SVITÁVKA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3518 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47886781 | |
Jméno: | Myslivecký spolek SVITÁVKA | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fr. Řepky 468, Svitávka 67932, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Fr. Řepky 421, Svitávka 67932, Česká republika | 14.7.2016 - 4.10.2016 |
Adresa: | , Svitávka, Frant. Řepky 421 , | 1.1.2014 - 14.7.2016 |
předseda výboru | Ondřej Antl |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2018 |
Adresa | Fr. Řepky 468, 67932 Svitávka |
finanční hospodář | Zuzana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 119, 67901 Boskovice |
jednatel | Mgr. Aleš Antl |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Fr. Řepky 468, 67932 Svitávka |
místopředseda výboru | Radek Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 3, 67932 Svitávka |
myslivecký hospodář | Miloš Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 57, 67932 Svitávka |
předseda výboru | Ivo Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 12.9.2018 |
Adresa | Fr. Řepky 421, 67932 Svitávka |
IČO (identifikační číslo): | 47886781 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek SVITÁVKA |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 2. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Fr. Řepky 468, Svitávka 67932 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Hanák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivo Matějka |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Aleš Antl |
Člen statutárního orgánu: | Miloš Hanák |
Člen statutárního orgánu: | Zuzana Svobodová |
IČO: | 47886781 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek SVITÁVKA |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Svitávka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 2. 1993 |
Sídlo: | Fr. Řepky 468, Svitávka 67932 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |