Myslivecký spolek Soběnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Soběnov (46621075) je Spolek. Sídlí na adrese 167, 38241 Soběnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Soběnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Soběnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Soběnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1275 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46621075 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Soběnov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 167, Soběnov 38241, Česká republika | 7.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 37, Soběnov 38241, Česká republika | 30.9.2015 - 7.4.2023 |
Adresa: | , Soběnov , | 1.1.2014 - 30.9.2015 |
předseda | Bc. Jaroslav Charvát DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2023 |
Adresa | 167, 38241 Soběnov |
myslivecký hospodář | František Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 |
Adresa | 151, 38241 Soběnov |
finanční hospodář | Josef Čabela |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 |
Adresa | 98, 38241 Soběnov |
předseda | Bc. Jaroslav Charvát DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 do 6.8.2023 |
Adresa | 9, 38241 Soběnov |
Předseda | Bc. Jaroslav Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 7.4.2023 |
Adresa | 9, 38241 Soběnov |
Místopředseda | Aleš Komenda |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 7.4.2023 |
Adresa | 1. máje 765, 38241 Kaplice |
Myslivecký hospodář | Jan Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 do 7.4.2023 |
Adresa | 37, 38241 Soběnov |
Jednatel | Josef Čabela |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 7.4.2023 |
Adresa | 98, 38241 Soběnov |
Finanční hospodář | Josef Čabela |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 7.4.2023 |
Adresa | 98, 38241 Soběnov |
Myslivecký hospodář | Jan Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 1.7.2022 |
Adresa | 16, 38241 Soběnov |
Předseda | Bc. Jaroslav Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2017 do 8.1.2020 |
Adresa | Omlenická 296, 38241 Kaplice |
Místopředseda | MVDr. Tomáš Foglar |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 1.2.2018 |
Adresa | Luční 665, 38241 Kaplice |
Předseda | Bc. Jaroslav Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 4.1.2017 |
Adresa | 11, 38241 Soběnov |
IČO: | 46621075 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Soběnov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Soběnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 2. 1993 |
Sídlo: | 167, Soběnov 38241 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |