Myslivecký spolek Smrčná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Smrčná (47367474) je Spolek. Sídlí na adrese 22, 58801 Smrčná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Smrčná má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Smrčná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Smrčná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3505 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47367474 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Smrčná | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 22, Smrčná 58801, Česká republika | 14.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 136, Smrčná 58801, Česká republika | 1.1.2014 - 14.11.2015 |
Adresa: | , Smrčná 58801, Česká republika | 1.1.2014 - 1.1.2014 |
Myslivecký hospodář | Ing. Milan Fíla |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | 285, 58253 Štoky |
Finanční hospodář | Ing. Petr Polívka |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | Občiny 177, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda | Ing. Libor Chromek |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | 158, 58801 Smrčná |
místopředseda | Ing. Stanislav Coufal |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | Sluneční 191/35, 58601 Jihlava |
JEDNATEL | Pavel Matýs |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | 100, 58801 Smrčná |
jednatel | Pavel Matýs |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.12.2020 |
Adresa | 100, 58801 Smrčná |
finanční hospodář | Dagmar Ettlerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.12.2020 |
Adresa | 131, 58801 Smrčná |
místopředseda | Ing. Libor Chromek |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.12.2020 |
Adresa | 158, 58801 Smrčná |
myslivecký hospodář | Josef Nechvátal |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.12.2020 |
Adresa | 136, 58801 Smrčná |
předseda | Ing. Stanislav Coufal |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.12.2020 |
Adresa | Sluneční 191/35, 58601 Jihlava |
IČO: | 47367474 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Smrčná |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Smrčná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 3. 1993 |
Sídlo: | 22, Smrčná 58801 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |