Myslivecký spolek Sedlejov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Sedlejov (48460257) je Spolek. Sídlí na adrese 45, 58862 Sedlejov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecký spolek Sedlejov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Sedlejov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Sedlejov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3551 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48460257 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Sedlejov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 45, Sedlejov 58862, Česká republika | 2.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Sedlejov , | 1.1.2014 - 2.9.2015 |
myslivecký hospodář | Ing.Bc. Vít Fridrichovský |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | 91, 58862 Sedlejov |
předseda | Jiří Pála |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | 75, 58862 Sedlejov |
finanční hospodář | Jaroslav Fridrichovský |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | 69, 58862 Sedlejov |
místopředseda a člen výboru | Libor Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | 71, 58862 Sedlejov |
finanční hospodář | Jaroslav Fridrichovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 30.10.2021 |
Adresa | 69, 58862 Sedlejov |
předseda | Jiří Pála |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 30.10.2021 |
Adresa | 75, 58862 Sedlejov |
místopředseda a člen výboru | Libor Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 30.10.2021 |
Adresa | 71, 58862 Sedlejov |
myslivecký hospodář | Ing. Bc. Vít Fridrichovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | 91, 58862 Sedlejov |
myslivecký hospodář | Ing. Bc. Vít Fridrichovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 18.5.2018 |
Adresa | 45, 58862 Sedlejov |
IČO (identifikační číslo): | 48460257 |
---|---|
Jméno: | Myslivecký spolek Sedlejov |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 12. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pála |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Libor Dufek |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Fridrichovský |
IČO: | 48460257 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Sedlejov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Sedlejov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 3. 1993 |
Sídlo: | 45, Sedlejov 58862 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |