Myslivecký spolek Rudimov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecký spolek Rudimov (65823052) je Spolek. Sídlí na adrese 123, 76321 Rudimov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecký spolek Rudimov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecký spolek Rudimov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecký spolek Rudimov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2788 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65823052 | |
Jméno: | Myslivecký spolek Rudimov | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 123, Rudimov 76321, Česká republika | 30.6.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 81, Rudimov 76321, Česká republika | 29.10.2015 - 30.6.2024 |
Adresa: | 99, Rudimov 76321, Česká republika | 1.1.2014 - 29.10.2015 |
Předseda spolku | Ing. Pavel Fryzelka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 |
Adresa | 99, 76321 Rudimov |
Místopředseda spolku | Josef Bor |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 |
Adresa | Pod Vrškem 800, 76321 Slavičín |
Myslivecký hospodář | Miroslav Mikulec |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 |
Adresa | 117, 76321 Rudimov |
Finanční hospodář | Bohumil Diatel |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 |
Adresa | 114, 76321 Rudimov |
Jednatel | Přemysl Plášek |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 |
Adresa | Okružní 597, 76321 Slavičín |
Člen výboru - jednatel | Přemysl Plášek |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 15.2.2021 |
Adresa | Okružní 597, 76321 Slavičín |
Člen výboru - finanční hospodář | Ing. Jaroslav Pančocha |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 15.2.2021 |
Adresa | Za Zemánky 5, 76321 Slavičín |
Místopředseda spolku | Bohumil Diatel |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 15.2.2021 |
Adresa | 114, 76321 Rudimov |
Člen výboru - myslivecký hospodář | Miroslav Mikulec |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 15.2.2021 |
Adresa | 117, 76321 Rudimov |
předseda spolku | Ing. Pavel Fryzelka |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 15.2.2021 |
Adresa | 99, 76321 Rudimov |
IČO: | 65823052 |
---|---|
Firma: | Myslivecký spolek Rudimov |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Rudimov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 6. 1992 |
Sídlo: | 123, Rudimov 76321 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |